Informazioni su Martin Oeler
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Martin Oeler
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005565215, Ufficio del registro di commercio San Gallo, (320)
Dietsche MontageProfis Holding AG, in Oberriet (SG), CHE-114.482.829, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 127 vom 04.07.2022, Publ. 1005511441).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Oeler, Martin, von Altstätten, in Altstätten, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: 3789073, Ufficio del registro di commercio San Gallo, (320)
Saremco Cosmetics AG, in Rebstein, CHE-114.741.445, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 228 vom 24.11.2015, Publ. 2498995).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Felix, René, von Haldenstein, in Erlen, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Oeler, Jacqueline, von Altstätten, in Altstätten SG, Präsidentin des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: in Altstätten, Mitglied des Verwaltungsrates mit Einzelunterschrift];
Tobler, Pascal, von Wolfhalden, in Eichberg, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Oeler, Martin, von Altstätten, in Altstätten SG, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.
Numero di pubblicazione: 4643460, Ufficio del registro di commercio San Gallo, (320)
Dietsche MontageProfis Holding AG, in Diepoldsau, CH-320.3.063.946-8, Moosackerstrasse 15, 9444 Diepoldsau, Aktiengesellschaft (Neueintragung).
Abspaltung:
Die Gesellschaft entsteht aus der Abspaltung der MARO Holding AG, in Diepoldsau (CH-320.3.052.251-2). Die Gesellschaft übernimmt gemäss Spaltungsplan vom 27.05.2008 Aktiven von CHF 2'195'757.82 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 1'995'757.82. Die Aktionäre der übertragenden Gesellschaft erhalten 10'000 Aktien zu CHF 10.--.
Statutendatum:
28.08.2008.
Zweck:
Erwerb, Halten, Verwaltung und Handel von Beteiligungen an Gesellschaften jeder Art. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen im In- und Ausland errichten, sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen, gleichartige oder verwandte Unternehmungen erwerben oder errichten, Grundstücke, Wertschriften, Urheberrechte, Patente und Lizenzen aller Art erwerben, halten und veräussern.
Aktienkapital:
CHF 100'000.--.
Liberierung Aktienkapital:
CHF 100'000.--.
Aktien:
10'000 Namenaktien zu CHF 10.--.
Publikationsorgan:
SHAB. Die Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief oder Telefax.
Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.
Eingetragene Personen:
Dietsche, Roland, von Oberriet SG, in Oberriet SG, Präsident, mit Einzelunterschrift;
Dietsche, Marcel, von Oberriet SG, in Rebstein, Mitglied, mit Einzelunterschrift;
Schegg, Daniel, von Oberriet SG, in Oberriet SG, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Oeler, Martin, von Altstätten, in Altstätten, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Kuster, Martin, von Diepoldsau, in Widnau, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Hutter, Dr. André, von Oberriet SG, in Oberriet SG, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
KS Treuhand AG, in Altstätten (CH-320.3.019.294-8), Revisionsstelle.