Informazioni su Christine Eve Odermatt
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Christine Eve Odermatt
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1004703135, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Regio Wohnbau AG, in Bern, CHE-102.222.316, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 231 vom 28.11.2014, S.0, Publ. 1848817).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Ricklin, Mario, von Ernetschwil, in Bern, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Odermatt, Christine Eve, von Dallenwil, in Stettlen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: HR02-1004480135, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
arb Architekten AG, in Bern, CHE-107.906.184, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 135 vom 16.07.2015, Publ. 2273363).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Biffiger, Franz, von St. Niklaus und Basel, in Bern, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Odermatt, Christine, von Schwarzenburg, in Stettlen, Präsidentin des Verwaltungsrates, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsidentin, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Schläfli, Gerhard, von Burgdorf, in Thörishaus (Köniz), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit einem Mitglied der Geschäftsleitung;
Szankasi, Alexandre Charles, von Biel/Bienne, in Münsingen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit einem Mitglied der Geschäftsleitung;
Jeanprêtre, Christophe, von Corcelles (BE), in Peseux, Mitglied des Verwaltungsrates, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Ricklin, Mario, von Gommiswald, in Bern, Mitglied des Verwaltungsrates, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: von Ernetschwil, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Numero di pubblicazione: 6387200, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
AG für Bürobetrieb der ARB Arbeitsgruppe Bern, in Bern, CH-035.3.002.963-8, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 112 vom 14.06.2010, S. 3, Publ. 5672792).
Statutenänderung:
17.10.2011.
Firma neu:
arb Architekten AG.
Uebersetzungen der Firma neu:
(arb architectes SA).
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt den Betrieb eines Architektur- und Projektierungsbüros. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen beteiligen oder sich mit diesen zusammenschliessen. Sie kann Grundstücke erwerben und veräussern sowie alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern, oder die direkt oder indirekt damit im Zusammenhang stehen.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre: schriftlich, mit Telefax oder mit elektronischer Post.
Vinkulierung neu:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Odermatt, Christine, von Schwarzenburg, in Stettlen, Präsidentin, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: von Wahlern, Präsidentin mit Einzelprokura];
Biffiger, Franz, von St. Niklaus und Basel, in Bern, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied mit Einzelunterschrift];
Eichenberger, Kathrin, von Landiswil, in Begnins, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied mit Einzelunterschrift];
Jeanprêtre, Christophe, von Corcelles BE, in Peseux, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied mit Einzelunterschrift];
Ricklin, Mario, von Ernetschwil, in Bern, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied mit Einzelunterschrift];
Keller, Rudolf Thomas, von Basel, in Bern, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion mit Einzelprokura].