Informazioni su Aline Odermatt
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùRisultati per il nome Aline Odermatt
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Aline Odermatt
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1006009555, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Personalfürsorgestiftung der Firma Lenzlinger Söhne AG, in Uster, CHE-110.380.549, Stiftung (SHAB Nr. 252 vom 28.12.2022, Publ. 1005639792).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Willi, Karl, von Siglistorf, in Wettingen, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Weilenmann, Jacqueline, von Schafisheim und Zürich, in Stäfa, Protokollführerin (Nichtmitglied), mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Odermatt, Aline, von Dallenwil, in Dürnten, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: HR02-1005928656, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Lenzlinger Söhne AG, in Uster, CHE-105.978.391, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 51 vom 14.03.2023, Publ. 1005699467).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Aeschbacher, Sandro, von Eggiwil, in Winterthur, mit Kollektivprokura zu zweien;
Hunn, Beat, von Egliswil, in Pfäffikon, mit Kollektivprokura zu zweien;
Weilenmann, Jacqueline, von Zürich, in Stäfa, mit Kollektivprokura zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Büeler, André, von Steinen, in Freienbach, mit Kollektivprokura zu zweien;
Odermatt, Aline, von Dallenwil, in Dürnten, mit Kollektivprokura zu zweien.
Numero di pubblicazione: 2706525, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Caparol-Vorsorgestiftung, in Uster, CHE-109.747.181, Stiftung (SHAB Nr. 46 vom 07.03.2014, Publ. 1385345).
Name neu:
Caparol-Vorsorgestiftung in Liquidation. Die Stiftung ist gemäss Verfügung der Aufsichtsbehörde vom 18.12.2015 aufgehoben.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Halter, Hans, von Lungern, in Giswil, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schneiter, Thomas, von Hausen am Albis, in Hausen am Albis, Präsident des Stiftungsrates und Liquidator, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident des Stiftungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Odermatt, Aline, von Dallenwil, in Wetzikon ZH, Mitglied des Stiftungsrates und Liquidatorin, mit Kollektivunterschrift zu zweien.