Informazioni su Philippe Oberson
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùRisultati per il nome Philippe Oberson
Ultimi comunicati FUSC: Philippe Oberson
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1006042503, Ufficio del registro di commercio Zugo, (170)
Graphax Participations SA, in Unterägeri, CHE-110.285.253, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 239 vom 08.12.2023, Publ. 1005904985).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Oehy, Isidor, von Häggenschwil, in Zürich, Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Oberson, Philippe, von Siviriez, in Bourg-en-Lavaux, Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Numero di pubblicazione: HR02-1005869603, Ufficio del registro di commercio Zugo, (170)
Graphax Participations SA, bisher in Lausanne, CHE-110.285.253, Aktiengesellschaft (vom 28.12.2021, Publ. 1005370346).
Statutenänderung:
20.09.2023.
Sitz neu:
Unterägeri.
Domizil neu:
Bödlistrasse 3C, 6314 Unterägeri.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt den Erwerb, die Finanzierung und die Verwaltung von Beteiligungen. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Mitteilungen neu:
Die Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen durch Brief oder E-Mail an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen. [Ferner Änderung nicht publikationspflichtiger Tatsachen].
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Oberson, Philippe, von Siviriez, in Bourg-en-Lavaux, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Vufflens-le-Château].
Numero di pubblicazione: HR02-1005547607, Ufficio del registro di commercio Basilea Campagna, (280)
Graphax Immobilien AG, in Muttenz, CHE-112.675.530, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 216 vom 05.11.2020, Publ. 1005015878).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Oehy, Isidor, von Häggenschwil, in Zürich, Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Oberson, Philippe, von Siviriez, in Vufflens-le-Château, Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.