Informazioni su Herbert Oberli
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Herbert Oberli
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1004518572, Ufficio del registro di commercio Lucerna, (100)
Roggerli Immobilien AG, in Luzern, CHE-311.117.010, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 19 vom 29.01.2013, Publ. 7037760).
Statutenänderung:
03.12.2018.
Firma neu:
Parcom Holding AG.
Sitz neu:
Emmen.
Domizil neu:
Hasliring 1, 6032 Emmen.
Zweck neu:
Erwerb und dauernde Verwaltung von Beteiligungen an Unternehmungen aller Art;
Finanzierungen aller Art;
Beteiligungen an Unternehmen ähnlicher Art;
Aufnahme von Obligationsanleihen und Darlehen;
Erwerb und Veräusserung von Grundeigentum.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax.
Vinkulierung neu:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. [Weitere Änderungen berühren keine publikationspflichtigen Tatsachen.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Züsli, Hans, von Luzern, in Hergiswil NW, Mitglied, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Steurer, Christian, von Ruswil, in Ruswil, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Oberli, Herbert, von Wauwil und Willisau, in Geuensee, Mitglied und Sekretär des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Ambauen, Severin, von Beckenried, in Stans, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Buchmann, Fabian, von Büron, in Geuensee, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Heini, Stefan, von Oberkirch, in Oberkirch, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Hofstetter, Bruno, von Benken (SG), in Engelberg, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Kirschler, Roger, von Mels, in Maur, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: 6192092, Ufficio del registro di commercio Lucerna, (100)
Parcom Systems AG, in Emmen, CH-100.3.016.499-5, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 96 vom 21.05.2007, S. 8, Publ. 3937330).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Stucki, Peter, von Bleiken bei Oberdiessbach, in Oberdorf NW, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Oberli, Herbert, von Wauwil und Willisau, in Geuensee, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Züsli Treuhand AG (CH-100.3.011.575-6), in Luzern, Revisionsstelle [bisher: Züsli Treuhand AG].
Numero di pubblicazione: 6190924, Ufficio del registro di commercio Lucerna, (100)
KSH Holding AG, in Emmen, CH-100.3.786.868-7, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 249 vom 23.12.2008, S. 15, Publ. 4798670).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Stucki, Peter, von Bleiken bei Oberdiessbach, in Oberdorf NW, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Oberli, Herbert, von Wauwil und Willisau, in Geuensee, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.