Informazioni su Roland Nussbaumer
Fascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Roland Nussbaumer
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: 2860037, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Unisys-Personalvorsorgestiftung, in Thalwil, CHE-109.735.870, Stiftung (SHAB Nr. 115 vom 18.06.2015, Publ. 2213995).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Nussbaumer, Roland, von Lüterkofen-Ichertswil, in Leymen (FR), Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Meier, Berta, von Sarmenstorf, in Uitikon, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Piccinni, Walter, von Rüschlikon, in Thalwil, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Tesche, Stefan, deutscher Staatsangehöriger, in Thalwil, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Wiedmer, Charles Jan, von Langnau im Emmental, in Kriegstetten, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Wirz, Martin Peter, von Zürich, in Unterägeri, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: 4326798, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Unisys (Schweiz) AG Zweigniederlassung Bern, in Bern, CH-035.9.000.788-9, Zweigniederlassung (SHAB Nr. 156 vom 15.08.2007, S. 3, Publ. 4066944).
mit Hauptsitz in:
Thalwil.
Handelsregistereintragung Hauptsitz:
[Streichung des Eintragungsdatums weil nicht mehr zum Eintragungstext der Zweigniederlassung gehörend] [gestrichen: Eingetragen im Handelsregister am Hauptsitz: 21. November 1929].
Zweck Hauptsitz:
[Streichung des Zwecks weil nicht mehr zum Eintragungstext der Zweigniederlassung gehörend].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Helwin, Erich, von Bern, in Köniz, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Nussbaumer, Roland, von Lüterkofen-Ichertswil, in Leymen (F), mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Wiesner, Hans Frank, deutscher Staatsangehöriger, in Nauheim (DE), mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Ronchetti, Peter, von Reiden, in Schenkon, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Hoppe, Jasmine, von Rheinfelden, in Boppelsen, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Anzböck, Karl, österreichischer Staatsangehöriger, in Thalwil, Präsident und Delegierter, mit Einzelunterschrift;
Lohri, Jürg, von Tägertschi, in Wohlen AG, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Cristoni, Marco, italienischer Staatsangehöriger, in Muntelier, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: 4270100, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Unisys-Personalvorsorgestiftung, in Thalwil, CH-020.7.903.914-3, Stiftung (SHAB Nr. 25 vom 06.02.2006, S. 24, Publ. 3229418).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Gränicher, Susanne, von Luzern und Röthenbach bei Herzogenbuchsee, in Greppen, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hoppe, Jasmine, von Rheinfelden, in Boppelsen, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Kälin Wolters, Ruth, von Einsiedeln, in Altendorf, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Nussbaumer, Roland, von Lüterkofen-Ichertswil, in Leymen (FR), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Spühler, Philippe, von Zürich, in Rossens FR, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Zurbuchen, Margrit, von Bern, in Ittigen, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Ernst & Young AG, in Zürich, Revisionsstelle.