Informazioni su Urs Nüesch-Felber
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Urs Nüesch-Felber
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005304188, Ufficio del registro di commercio Grigioni
FN&P Development GmbH, in Lantsch/Lenz, CHE-394.831.547, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 31 vom 15.02.2021, Publ. 1005100870).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Nüesch-Felber, Urs, von Balgach, in Surses, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 100 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Fritschi, Roland Werner, von Zürich und Wil (ZH), in Grüningen, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 100 Stammanteilen zu je CHF 100.00].
Numero di pubblicazione: HR02-1005100870, Ufficio del registro di commercio Grigioni
Aubergine Catering GmbH, bisher in Hinwil, CHE-394.831.547, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 8 vom 13.01.2021, Publ. 1005072104).
Statutenänderung:
04.02.2021.
Firma neu:
FN&P Development GmbH.
Sitz neu:
Lantsch/Lenz.
Domizil neu:
Voia Davos Larisch 24, 7083 Lantsch/Lenz.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt die Akquisition, Entwicklung und Verkauf von Grundstücken, Hotel Immobilien und touristisch bewirtschafteten Immobilien. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen. [Aufhebung Nebenleistungspflichten, Vorhand-, Vorkaufs- oder Kaufsrechte gemäss näherer Umschreibung in den Statuten.] [gestrichen: Pflichten: Nebenleistungspflichten, Vorhand-, Vorkaufs- oder Kaufsrechte gemäss näherer Umschreibung in den Statuten.].
Mitteilungen neu:
Mitteilungen der Geschäftsführung an die Gesellschafter erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax an die im Anteilbuch verzeichneten Adressen. [Änderung weiterer nicht publikationspflichtiger Tatsachen.].
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Fritschi, Roland Werner, von Zürich und Wil (ZH), in Grüningen, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 100 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00];
Nüesch-Felber, Urs, von Balgach, in Surses, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 100 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Numero di pubblicazione: HR02-1005071011, Ufficio del registro di commercio Zurigo
Nüesch Partner Architekten AG für Architektur und Planung, in Volketswil, CHE-109.911.753, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 173 vom 07.09.2018, Publ. 1004450995).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Nüesch, Urs, von Balgach, in Surses, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Braun, René, von Volketswil, in Dübendorf, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.