Informazioni su Dr. Jean-Maurice Noyer
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Dr. Jean-Maurice Noyer
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Mechthild Scheffer AG Institut für Bach-Blütentherapie Forschung und Lehre, in Z ü r i c h , Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 254 vom 31.12.1998, S. 8960).
Statutenänderung:
7.06.2000.
Firma neu:
Reharmony Network AG.
Uebersetzungen der Firma neu:
(Reharmony Network SA) (Reharmony Network Ltd).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Noyer, Dr. Jean-Maurice, von Bern, in Bern, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Zingg, Paul, von Arbon, in Hombrechtikon, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Mechthild Scheffer AG Institut für Bach-Blütentherapie Forschung und Lehre, in Zürich, Mainaustrasse 15, 8008 Zürich, Aktiengesellschaft (Neueintragung).
Statutendatum:
27.11.1995, 20.12.1995.
Zweck:
Pflege und Verbreitung der Bach-Blütentherapie und der Ideen des englischen Arztes Dr. Edward Bach insbesondere durch Seminare, Ausbildungsprogramme, Öffentlichkeitsarbeit und Kommunikation in allen ihren Formen, Anregung und Durchführung von wissenschaftlichen Forschungsarbeiten sowie Verlag, Herstellung, Herausgabe und Vertrieb von Verlagsprodukten und anderen Produkten auf dem Gebiet der Bach-Blütentherapie und ihres geistigen Umfeldes;
kann sich an anderen Unternehmungen beteiligen.
Aktienkapital:
Fr.100000.
Liberierung Aktienkapital:
Fr.100000.
Aktien:
100 Inhaberaktien zu Fr.1000.
Publikationsorgan:
SHAB. Wenn die Namen und Adressen aller Aktionäre bekannt sind, erfolgen die Mitteilungen an die Aktionäre durch eingeschriebenen Brief.
Eingetragene Personen:
Scheffer, Mechthild, deutsche Staatsangehörige, in Hamburg (D), Präsidentin, mit Einzelunterschrift;
Morf, Gottfried, von Zürich, in Geroldswil, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Noyer, Dr. Jean-Maurice, von Bern, in Bern, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Ris, Jürg M., von Bern und Zollikon, in Zollikon, Revisionsstelle.