Informazioni su Hans Notter
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùRisultati per il nome Hans Notter
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Hans Notter
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1006096071, Ufficio del registro di commercio Argovia, (400)
Notterkran Group AG, in Boswil, CHE-109.296.310, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 43 vom 02.03.2022, Publ. 1005418153).
Statutenänderung:
27.06.2024.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt den Erwerb sowie die dauernde Verwaltung von Beteiligungen an anderen Unternehmungen. Die Gesellschaft kann alle mit dem Gesellschaftszweck direkt oder indirekt in Verbindung stehenden Geschäfte vornehmen, sich an andern Unternehmungen beteiligen, im In- und Ausland Zweigniederlassungen errichten, Liegenschaften erwerben, verwalten und veräussern sowie Finanzierungen aller Art tätigen, insbesondere Darlehen an Dritte oder an Aktionäre gewähren oder solche sicherstellen.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen durch Brief, per E-Mail oder mobiler Kurznachricht an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen und Nummern.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Käch, Dr. Simon, von Buttisholz, in Muri (AG), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Berchtold, Walter, von Schlossrued, in Lenzburg, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Notter, Hans, von Boswil, in Kallern, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
BDO AG (CHE-345.012.024), in Aarau, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Notter, Thomas, von Boswil, in Cham, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, Delegierter des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift];
Heiniger, Renato, von Eriswil, in Steinhausen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Meyer, Robert, von Emmen, in Kriens, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung];
Hermanspann, Patrick, deutscher Staatsangehöriger, in Bremen (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Ostschweizerische Treuhand Zürich AG (CHE-102.503.904), in Zürich, Revisionsstelle.
Numero di pubblicazione: HR02-1005219135, Ufficio del registro di commercio Argovia, (400)
ISS Kanal Services AG, in Boswil, CHE-108.622.714, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 180 vom 18.09.2018, Publ. 1004457732).
Statutenänderung:
18.05.2021.
Firma neu:
iTS Swiss Kanal Services AG.
Uebersetzungen der Firma neu:
(iTS Swiss Services de Canalisations SA) (iTS Swiss Servizio Canalizzazioni SA).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Nauer, André, von Bremgarten (AG), in Oberwil-Lieli, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Notter, Hans, von Boswil, in Kallern, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Fuchs, Robert Ulrich, von Val Müstair, in Oberwil-Lieli, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bandel, Florian Michael, deutscher Staatsangehöriger, in Frankfurt (DE), Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Mesinoglu, Ahmet, italienischer Staatsangehöriger, in Ixelles (BE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Aschwanden, Urs, von Isenthal, in Altdorf (UR), mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Delegierter des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Numero di pubblicazione: 1597461, Ufficio del registro di commercio Argovia, (400)
Notterkran AG, in Boswil, CHE-105.779.029, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 41 vom 28.02.2014, Publ. 1372263).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Käch, Dr. Simon, von Buttisholz, in Muri AG, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Notter, Hans, von Boswil, in Kallern, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Giedemann, Martin, von Baden, in Untersiggenthal, Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Berchtold, Walter, von Schlossrued, in Muri AG, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Notter, Thomas, von Boswil, in Baar, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: in Boswil, Präsident des Verwaltungsrates und Delegierter des Verwaltungsrates mit Einzelunterschrift];
Keusch, Pius, von Boswil, in Villmergen, mit Kollektivprokura zu zweien;
Herold, Denis, von La Sagne, in Beaumont (FR), mit Kollektivprokura zu zweien;
Stadler, Manolito, von Birrwil, in Pfeffikon LU, mit Kollektivprokura zu zweien.