Informazioni su Dimo Notarfrancesco
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùUltimi comunicati FUSC: Dimo Notarfrancesco
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1006033195, Ufficio del registro di commercio Zugo, (170)
DimasterSoftware GmbH, bisher in Stallikon, CHE-114.926.878, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 215 vom 04.11.2020, Publ. 1005014383).
Statutenänderung:
25.03.2024.
Sitz neu:
Hünenberg.
Domizil neu:
c/o Thode Treuhand GmbH, Bösch 43, 6331 Hünenberg.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Notarfrancesco, Dimo, von Zürich, in Aristau, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 1'000 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: in Jonen, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift];
Notarfrancesco, Luigi, von Zürich, in Birmensdorf (ZH), Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift.
Numero di pubblicazione: HR02-1005974634, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Staay AG, in Zürich, CHE-333.891.796, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 95 vom 17.05.2019, Publ. 1004632178).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Bezzola, Gian Andri, von Zernez, in Schlieren, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Eidenbenz, Linus Manuel, von Zürich, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Huggenberger, Stefan Andreas, von Winterthur, in Zürich, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Eggenberger, Philip Thomas, von Grabs, in Dübendorf, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Uitikon, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Notarfrancesco, Dimo, von Zürich, in Aristau, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Jonen].
Numero di pubblicazione: HR02-1005014383, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
DimasterSoftware GmbH, in Stallikon, CHE-114.926.878, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 69 vom 11.04.2016, S.0, Publ. 2770307).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Notarfrancesco, Luigi, von Zürich, in Birmensdorf ZH, Gesellschafter, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 480 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Notarfrancesco, Dimo, von Zürich, in Jonen, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 1'000 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: mit 520 Stammanteilen zu je CHF 100.00].