Informazioni su Luca Nolfo
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Luca Nolfo
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: 6440598, Ufficio del registro di commercio Vallese, (626)
Intergesto SA, à Chermignon, CH-626.3.002.959-9, société anonyme (No. FOSC 127 du 04.07.2011, p. 0, Publ. 6235186).
Nouvelle raison sociale:
Intergesto SA en liquidation. La société est dissoute par décision de l'assemblée générale du 24.10.2011.
Inscription ou modification de personne(s):
Nolfo, Luca, de Courgevaux, à Fribourg, administrateur unique et liquidateur, avec signature individuelle [précédemment: administrateur unique avec signature individuelle]. Selon déclaration du 06.10.2011, il est renoncé à un contrôle restreint.
Ufficio del registro di commercio Vallese
Intergesto SA, à Chermignon, activité commerciale et de service, notamment l'exécution de mandats tels que ceux d'encaissements ou d'intervention à titre de courtier, agent intermédiaire, société anonyme (FOSC du 28.12.1999, no253, p. 8812).
Personnes et signatures radiées:
De Croon, Jean-Daniel, de Oberthal bei Zäziwil, à Montana, directeur, avec signature individuelle;
De Croon, Rosemonde, de Oberthal bei Zäziwil, à Montana, administratrice unique, avec signature individuelle.
Inscription ou modification de personnes:
Nolfo, Luca, de Courgevaux, à Fribourg, administrateur unique, avec signature individuelle;
Artero, Juan Luis, citoyen espagnol, à Lens, directeur, avec signature individuelle.