Informazioni su Anna Nitchaeff
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Anna Nitchaeff
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005838036, Ufficio del registro di commercio Basilea Città, (270)
Verein Kunsttherapie, in Basel, CHE-307.186.717, Verein (SHAB Nr. 218 vom 09.11.2022, Publ. 1005600427).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Nitchaeff, Anna, von Kriens, in Basel, Mitglied des Vorstandes, Aktuarin, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Plattner, Michèle, von Untervaz, in Alto Malcantone, Präsidentin des Vorstandes, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Vorstandes, mit Einzelunterschrift];
Reiser, Christiane, von Fischenthal, in Basel, Mitglied des Vorstandes, Aktuarin, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsidentin des Vorstandes, mit Einzelunterschrift].
Numero di pubblicazione: HR02-1005113288, Ufficio del registro di commercio Basilea Città, (270)
Verein Kunsttherapie, in Basel, CHE-307.186.717, Verein (SHAB Nr. 2 vom 04.01.2018, Publ. 3966259).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Nuzzo, Mariella, von Basel, in Basel, Mitglied des Vorstandes, Aktuarin, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Currás, Sheila, spanische Staatsangehörige, in Basel, Kassierin, mit Einzelunterschrift;
Nitchaeff, Anna, von Kriens, in Basel, Mitglied des Vorstandes, Aktuarin, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Vorstandes, Kassierin, mit Einzelunterschrift].
Numero di pubblicazione: 3966259, Ufficio del registro di commercio Basilea Città, (270)
Verein Kunsttherapie, in Basel, CHE-307.186.717, Verein (SHAB Nr. 121 vom 24.06.2016, Publ. 2911435).
Statutenänderung:
10.12.2016. [Bei der Statutenänderung haben die publikationspflichtigen Tatsachen keine Änderung erfahren.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Quarroz, Esther, von Bern, in Bern, Vizepräsidentin des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung;
Trummer, Caroline, von Frutigen, in Basel, Mitglied des Vorstandes, Kassierin, mit Einzelunterschrift;
Steinmann, Barbara, von Ettiswil, in Basel, Mitglied des Vorstandes, Aktuarin, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Nitchaeff, Anna, von Kriens, in Basel, Mitglied des Vorstandes, Kassierin, mit Einzelunterschrift;
Nuzzo, Mariella, von Basel, in Basel, Mitglied des Vorstandes, Aktuarin, ohne Zeichnungsberechtigung.