Informazioni su Andreas Ninck
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Andreas Ninck
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: 4884386, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Heuris AG, in Aeschi bei Spiez, CH-400.3.023.904-0, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 28 vom 11.02.2008, S. 3, Publ. 4332792).
Statutenänderung:
17.12.2008.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt das Entwickeln von Methoden und Tools im Bereich Service Innovation sowie das Erbringen der damit zusammenhängenden Dienstleistungen. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen. Die Gesellschaft kann Grundstücke erwerben, halten und veräussern. Die Gesellschaft kann alle kommerziellen, finanziellen und anderen Tätigkeiten ausüben, welche mit dem Zweck der Gesellschaft im Zusammenhang stehen. Gemäss Erklärung des Verwaltungsrates vom 17.12.2008 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Büsser, Maurus, von Zürich und Schänis, in Staufen, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Hausherr, Michael, von Rottenschwil, in Baden, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Hürsch, Marco, von Zofingen, in Neuenhof, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Ninck, Andreas, von Winterthur, in Aeschiried (Aeschi bei Spiez), Präsident, mit Einzelunterschrift [bisher: in Aeschi bei Spiez, Mitglied mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Ninck, Vera, von Winterthur, in Aeschiried (Aeschi bei Spiez), Mitglied, mit Einzelunterschrift.
Numero di pubblicazione: 4332792, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Heuris AG, bisher in Baden, CH-400.3.023.904-0, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 20 vom 30.01.2007, S. 2).
Gründungsstatuten:
08.11.2002.
Statutenänderung:
9.01.2008.
Sitz neu:
Aeschi bei Spiez.
Domizil:
Tannenmattliweg 18, 3703 Aeschiried.
Zweck:
Entwickeln von Methoden und Tools im Bereich der Geschäftsprozessunterstützung, des Wissensmanagement und der virtuellen Kollaboration sowie Erbringen der damit zusammenhängenden Dienstleistungen;
die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften errichten, sich an anderen Unternehmen beteiligen sowie Grundstücke erwerben, halten und veräussern.
Aktienkapital:
CHF 100'000.--.
Liberierung Aktienkapital:
CHF 100'000.--.
Aktien:
1'000 Namenaktien zu CHF 100.--.
Publikationsorgan:
SHAB.
Mitteilungen:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen schriftlich.
Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Büsser, Maurus, von Zürich und Schänis, in Staufen, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien [wie bisher];
Hausherr, Michael, von Rottenschwil, in Baden, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien [wie bisher];
Ninck, Andreas, von Winterthur, in Aeschi bei Spiez, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien [wie bisher];
Hürsch, Marco, von Zofingen, in Neuenhof, Revisionsstelle [wie bisher].
Numero di pubblicazione: 731738, Ufficio del registro di commercio Argovia, (400)
Heuris AG, in Baden, c/o Michael Hausherr, Pilgerstrasse 63, 5405 Baden-Dättwil, Aktiengesellschaft (Neueintragung).
Statutendatum:
8.11.2002.
Zweck:
Entwickeln von Methoden und Tools im Bereich der Geschäftsprozessunterstützung, des Wissensmanagement und der virtuellen Kollaboration sowie Erbringen der damit zusammenhängenden Dienstleistungen;
die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften errichten, sich an anderen Unternehmen beteiligen sowie Grundstücke erwerben, halten und veräussern.
Aktienkapital:
CHF 100'000.--.
Liberierung Aktienkapital:
CHF 100'000.--.
Aktien:
1'000 Namenaktien zu CHF 100.--.
Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen schriftlich.
Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.
Eingetragene Personen:
Büsser, Maurus, von Zürich und Schänis, in Staufen, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Ninck, Andreas, von Winterthur, in Aeschi bei Spiez, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Hausherr, Michael, von Rottenschwil, in Baden, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Hürsch, Marco, von Zofingen, in Neuenhof, Revisionsstelle.