Informazioni su Stijn Piet N. Nijs
Fascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Stijn Piet N. Nijs
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1004782696, Ufficio del registro di commercio Zugo, (170)
Brightstar Mobility Switzerland GmbH, in Zug, CHE-210.243.019, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 90 vom 10.05.2019, Publ. 1004627197).
Firma neu:
Brightstar Mobility Switzerland GmbH in Liquidation. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 06.12.2019 aufgelöst.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Nijs, Stijn Piet N., belgischer Staatsangehöriger, in London (GB), Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, Liquidator, mit Einzelunterschrift, [bisher: Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift];
Negro, Jack Alois, amerikanischer Staatsangehöriger, in Weston, FL (US), Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, Liquidator, mit Einzelunterschrift [bisher: Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift];
Renggli, Michael, von Entlebuch, in Zug, Direktor, mit Einzelunterschrift, Liquidator, mit Einzelunterschrift [bisher: Direktor, mit Einzelunterschrift].
Numero di pubblicazione: HR02-1004627197, Ufficio del registro di commercio Zugo, (170)
Brightstar Mobility Switzerland GmbH, in Zug, CHE-210.243.019, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 62 vom 29.03.2018, Publ. 4142599).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Sorek, Shai, von Pully, in Buchillon, Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, ;
Marsden, Noel Gerald, amerikanischer Staatsangehöriger, in Pembroke Pines (US), Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Nijs, Stijn Piet N., belgischer Staatsangehöriger, in London (GB), Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, [bisher: in London (UK) (GB), Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift];
Negro, Jack Alois, amerikanischer Staatsangehöriger, in Weston, FL (US), Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift;
Renggli, Michael, von Entlebuch, in Zug, Direktor, mit Einzelunterschrift.
Numero di pubblicazione: 3075163, Ufficio del registro di commercio Zugo, (170)
Brightstar Mobility Switzerland GmbH, in Zug, CHE-210.243.019, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 50 vom 13.03.2015, Publ. 2040409).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Rektorli, Bjorn, norwegischer Staatsangehöriger, in Cheshire (UK), Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Nijs, Stijn Piet N., belgischer Staatsangehöriger, in London (UK), Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift.