Informazioni su Wolfgang Nienaber
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Wolfgang Nienaber
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005914123, Ufficio del registro di commercio Soletta, (241)
dreierfashion4you AG, in Gunzgen, CHE-107.876.063, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 232 vom 29.11.2022, Publ. 1005615127).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Konrad, Hugo, von Pfäffikon, in Pfäffikon, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Dreier, Hans-Peter, von Trub, in Hirschthal, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Nienaber, Wolfgang, deutscher Staatsangehöriger, in Suhr, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: 3910811, Ufficio del registro di commercio Argovia, (400)
Eventhalle 11A GmbH, in Aarau, CHE-115.526.754, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 58 vom 24.03.2010, Publ. 5556396).
Firma neu:
Eventhalle 11A GmbH in Liquidation.
Domizil neu:
Liquidationsdomizil:, c/o Silke Nienaber, Oele 8, 5034 Suhr.
Vinkulierung neu:
[Aufhebung der Bestimmung über die vom Gesetz abweichende Abtretungsmodalitäten der Stammanteile gemäss Statuten.]. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 21.11.2017 aufgelöst.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Nienaber, Wolfgang, deutscher Staatsangehöriger, in Suhr, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Nienaber, Silke, deutsche Staatsangehörige, in Suhr, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, Liquidatorin, mit Einzelunterschrift als Liquidatorin, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift].
Numero di pubblicazione: 2229505, Ufficio del registro di commercio Argovia, (400)
Dreier AG, in Suhr, CHE-105.930.993, Aktiengesellschaft (SHAB Nr.30 vom 13.02.2015, Publ. 1989143).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Krüsi, Patrick, von Gais, in Muhen, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion, mit Kollektivprokura zu zweien], Nienaber, Wolfgang, deutscher Staatsangehöriger, in Suhr, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion, mit Kollektivprokura zu zweien] und Nyffenegger, Rudolf, von Huttwil, in Kirchberg (BE), mit Kollektivunterschrift zu zweien.