Informazioni su Luana Nielsen-Lezzi
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Luana Nielsen-Lezzi
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1004871755, Ufficio del registro di commercio Lucerna, (100)
Birnbaum AG Engelberg, bisher in Engelberg, CHE-106.812.020, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 247 vom 21.12.2015, Publ. 2552837).
Statutenänderung:
06.04.2020.
Firma neu:
Birnbaum AG.
Sitz neu:
Oberkirch.
Domizil neu:
c/o Luana Nielsen-Lezzi, Grünfeldpark 6, 6208 Oberkirch LU.
Zweck neu:
Handel mit Uhren, Bijouterie und Juwelen und deren Reparaturen sowie Handel mit Accessoires und Geschenkartikeln;
Beteiligungen;
Erwerb, Veräusserung und Verwaltung von Liegenschaften, Patenten und Lizenzen.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen erfolgen durch Brief. [Weitere Änderungen berühren keine publikationspflichtigen Tatsachen.].
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Nielsen-Lezzi, Luana, von Rain, Luzern und Ebikon, in Oberkirch, Präsidentin des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: in Luzern, einziges Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift];
Nielsen, Lars Lehm, von Luzern, in Oberkirch, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Numero di pubblicazione: 2552837, Ufficio del registro di commercio Obvaldo, (140)
Birnbaum AG Engelberg, in Engelberg, CHE-106.812.020, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 80 vom 26.04.2013, Publ. 7165808).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Spahni-Lezzi, Vanessa, von Rain, Ebikon und Niedermuhlern, in Lengnau (BE), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Nielsen-Lezzi, Luana, von Rain, Ebikon und Luzern, in Luzern, einziges Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: in Oberkirch, Präsidentin, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Numero di pubblicazione: 7165808, Ufficio del registro di commercio Obvaldo, (140)
Birnbaum AG Engelberg, in Engelberg, CH-140.3.001.341-2, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 86 vom 06.05.2009, S. 12, Publ. 5005594).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Lezzi, Antonio, von Ebikon, in Engelberg, einziges Mitglied, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Nielsen-Lezzi, Luana, von Rain, Luzern und Ebikon, in Oberkirch, Präsidentin, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Spahni-Lezzi, Vanessa, von Rain, Ebikon und Niedermuhlern, in Lengnau BE, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.