Informazioni su Pascal Paul Neyerlin
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Pascal Paul Neyerlin
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: 1744333, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
NAKAMA Solutions AG, in Münsingen, CHE-110.509.033, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 245 vom 17.12.2012, Publ. 6977834).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
D & G Wirtschaftsprüfer AG, in Zürich, Revisionsstelle;
Neyerlin, Pascal Paul, von Wahlen, in Morges, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
SRG Schweizerische Revisionsgesellschaft AG (CHE-114.008.020), in Zürich, Revisionsstelle.
Numero di pubblicazione: 6977834, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
NAKAMA Solutions AG, bisher in Zürich, CH-020.3.027.427-4, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 151 vom 08.08.2011, Publ. 6287396).
Gründungsstatuten:
19.01.2004.
Statutenänderung:
04.12.2012.
Sitz neu:
Münsingen.
Domizil neu:
c/o TRECONTA AG, Erlenauweg 13, 3110 Münsingen.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief, Fax oder E-Mail.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Neyerlin, Pascal Paul, von Wahlen, in Morges, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Neyerlin, Pascal];
Roveri, Gabriele Alfonso Luigi, von Lugano, in Pregassona (Lugano), Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Roveri, Gabriel, in Lugano];
Loosli, Bendicht, von Wyssachen, in Zollbrück (Lauperswil), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Lauperswil].
Numero di pubblicazione: 6287396, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
NAKAMA Solutions AG, in Zürich, CH-020.3.027.427-4, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 47 vom 10.03.2009, S. 29, Publ. 4918436).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Vincent, Michel, von Poliez-le-Grand, in Lully VD, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Neyerlin, Pascal, von Wahlen, in Morges, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Vizepräsident des Verwaltungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Roveri, Gabriel, von Lugano, in Lugano, Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Loosli, Bendicht, von Wyssachen, in Lauperswil, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.