Informazioni su Willy Neukomm
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Willy Neukomm
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: 6836710, Ufficio del registro di commercio Giura, (670)
Valmeca S.A., à Courgenay, CH-677.3.000.348-9, société anonyme (No. FOSC 232 du 28.11.1996, p. 7350).
Nouvelle raison sociale:
Valmeca S.A. en liquidation.
Nouvelle autre adresse:
c/o Jean-Jacques Cattin, Rue du Cerisier 4, 2300 La Chaux-de-Fonds. Suivant procès-verbal authentique de son assemblée générale du 22.06.2012, la société a décidé sa dissolution.
Personne(s) et signature(s) radiée(s):
Kohler, Jean-François, de Elay et Courgenay, à Courgenay, président, avec signature collective à deux;
Neukomm, Willy, de Eggiwil, à Courgenay, secrétaire, avec signature collective à deux.
Inscription ou modification de personne(s):
Cattin, Jean-Jacques Marie Antoine, de Les Bois, à La Chaux-de-Fonds, liquidateur, avec signature individuelle.
Numero di pubblicazione: 6535996, Ufficio del registro di commercio Giura, (670)
Le Feuillu, à Courgenay, CH-677.5.000.258-2, société coopérative (No. FOSC 136 du 16.07.1999, p. 4873).
Modification des statuts:
02.07.2008.
Nouvelle raison sociale:
société coopérative Le Feuillu.
Nouvelle adresse:
Route de Courtemblin 17, 2950 Courgenay.
Nouvelle responsabilité/prestations supplémentaires:
Abrogation, selon art. 628 al. 4 CO, des dispositions statutaires relatives à une reprise de biens [biffé: La société acquerra les immeubles nos 363 et 2518 de Courgenay pour le prix de CHF 94'500.--.].Personne(s) et signature(s) radiée(s): Varé-Hofmann, Eliane, de Courgenay, à Courgenay, vice-présidente, avec signature collective à deux;
Neukomm, Willy, de Eggiwil, à Courgenay, membre, avec signature collective à deux avec le président ou la vice-présidente.
Inscription ou modification de personne(s):
Jolissaint, Didier Raymond Ernest, de Haute-Ajoie, à Courgenay, vice-président, avec signature collective à deux;
Kohler, Jean-Philippe Raymond Simon, de Elay et Courgenay, à Courgenay, caissier et secrétaire, avec signature collective à deux avec le président ou le vice-président [précédemment: Kohler, Jean-Philippe, de Elay];
Zuber-Chèvre, Marie-Joëlle Madelaine, de Günsberg, à Courgenay, membre, avec signature collective à deux avec le président ou le vice-président [précédemment: Zuber-Chèvre, Marie-Noëlle, membre avec signature collective à deux avec le président ou la vice-présidente];
Bendit-Raval, Marie-Thérèse Berthe, de Rebeuvelier, à Courgenay, membre, avec signature collective à deux avec le président ou le vice-président;
FSK Audit SA (CH-670.3.004.680-2), à Delémont, organe de révision.
Ufficio del registro di commercio Giura, (670)
Le Feuillu, à C o u r g e n a y, L'amélioration des conditions du logement dans la commune de Courgenay, etc. Société coopérative (FOSC du 20.08.1984, no 193, p . 2988).
Personnes et signatures radiées:
Wuillaume, Georges, de Courgenay, à Courgenay, président, avec signature collective à deux;
Varrin, Jean-Baptiste, de Courgenay, à Courgenay, vice- président, avec signature collective à deux;
Jolidon, Michel, de Saint-Brais, à Courgenay, membre, avec signature collective à deux avec le président ou le vice-président;
Spitznagel, Oscar, de Elay, à Courgenay, membre, avec signature collective à deux avec le président ou le vice président.
Inscription ou modification de personnes:
Balmer, René, de Mühleberg , à Courgenay, président, avec signature collective à deux;
Varé-Hofmann, Eliane , de Courgenay, à Courgenay, vice-présidente, avec signature collective à deux;
Zuber-Chèvre, Marie-Noëlle, de Günsberg, à Courgenay, membre, avec signature collective à deux avec le président ou la vice-présidente;
Neukomm, Willy, de Eggiwil, à Courgenay, membre, avec signature collective à deux avec le président ou la vice-présidente.