Informazioni su Chahine Markos Nemr
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Chahine Markos Nemr
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: 5550564, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Ocirec Ltd, in Küsnacht ZH, CH-020.3.918.978-3, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 10 vom 16.01.2009, S. 33, Publ. 4829946).
Statutenänderung:
18.02.2010, 08.03.2010.
Uebersetzungen der Firma neu:
(Ocirec SA).
Sitz neu:
Zürich.
Domizil neu:
Seestrasse 345, 8038 Zürich.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt das Erbringen von Ingenieurberatungen, das Erstellen von Marketingstudien sowie Handelsaktivitäten aller Art. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief oder Telefax an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.
Vinkulierung neu:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. Gemäss Erklärung vom 08.03.2010 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Kerbage, Dr. Louis, von Teufen, in Teufen, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Al Bahar, Adel, kuwaitischer Staatsangehöriger, in Kuwait, Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Al Bahar, Fahed, kuwaitischer Staatsangehöriger, in Kuwait, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Kerbage, Brigitt, von Teufen, in Teufen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Schild, Heinz, von Brienzwiler, in Widen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Treviso Revisions AG (CH-320.3.047.931-5), in St. Gallen, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Nemr, Chahine Markos, von Zürich, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Direktor mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Numero di pubblicazione: 3038372, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Ocirec Ltd, in Küsnacht ZH, CH-020.3.918.978-3, Ingenieurberatungen, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 150 vom 07.08.1995, S. 4412).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Nemr, Chahine Markos, von Zürich, in Zürich, Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: libanesischer Staatsangehöriger].
Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Ocirec Ltd, in Küsnacht ZH, Ingenieurberatungen, Aktiengesellschaft (SHAB Nr.69 vom 24.3.1982 S.925).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Studer, Dr. Wolf, von St. Gallen, in St. Gallen, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schild, Heinz, von Brienzwiler, in Widen, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Nemr, Chahine Markos, libanesischer Staatsangehöriger, in Zürich, Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Treviso Treuhand AG St. Gallen, in St. Gallen, Revisionsstelle.