Informazioni su Dr. Bernhard Neidhart
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Dr. Bernhard Neidhart
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: 3060513, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Greater Zurich Area AG, in Zürich, CHE-101.003.674, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 5 vom 09.01.2015, Publ. 1919587).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Neidhart, Dr. Bernhard, von Ramsen, in Steinhausen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schärrer, Christoph, von Neunkirch, in Schaffhausen, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.
Numero di pubblicazione: 6065238, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Greater Zurich Area AG, in Zürich, CH-020.3.021.458-1, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 93 vom 17.05.2010, S. 27, Publ. 5634164).
Statutenänderung:
08.02.2011. [Die publikationspflichtigen Tatsachen haben keine Änderung erfahren.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Wehrli, Dr. Hans Peter, von Küttigen, in Zürich, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Anderau, Walter, von Kilchberg ZH und Gaiserwald, in Kilchberg ZH, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Vollenwyder, Martin, von Zürich und Lohnstorf, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Merki, Bernhard, von Würenlingen, in Tuggen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hösly, Dr. Balz, von Zürich und Glarus, in Zürich, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Durrer, Urs, von Kerns, in Küssnacht SZ, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Grüebler, Dr. Walter, von Wil SG, in Risch, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Neidhart, Dr. Bernhard, von Ramsen, in Steinhausen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Wehrli-Schindler, Brigitte, von Zürich, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: 4496194, Ufficio del registro di commercio Zugo, (170)
Verein Institut für Finanzdienstleistungen Zug (VIFZ), in Zug, CH-170.6.000.120-4, Verein (SHAB Nr. 25 vom 04.02.2005, S. 19, Publ. 2686438).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Plambeck, Axel, deutscher Staatsangehöriger, in Zürich, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Hügli, Ernst, von Seedorf BE, in Cham, Aktuar, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Granziol, Dr. Markus, von Zug, in London (GB), Präsident des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Neidhart, Bernhard, von Ramsen, in Steinhausen, Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Lengwiler, Christoph, von Kriens, in Kriens, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien.