Informazioni su Melánia Nagy
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùUltimi comunicati FUSC: Melánia Nagy
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1004986907, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Worldwide Logistics WL GmbH, in Ostermundigen, CHE-372.618.927, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 56 vom 21.03.2016, Publ. 2734431).
Statutenänderung:
17.09.2020.
Sitz neu:
Stettlen.
Domizil neu:
Bahnhofstrasse 25, 3066 Stettlen.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Gesellschafter: schriftlich oder mit elektronischer Post.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Nagy, Béla, ungarischer Staatsangehöriger, in Stettlen, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 190 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: in Ostermundigen];
Nagy, Melánia, ungarische Staatsangehörige, in Stettlen, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: in Ostermundigen].
Numero di pubblicazione: 2734431, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Worldwide Logistics WL GmbH, in Köniz, CHE-372.618.927, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 124 vom 01.07.2015, Publ. 2241119).
Statutenänderung:
10.03.2016.
Sitz neu:
Ostermundigen.
Domizil neu:
Flurweg 38, 3072 Ostermundigen.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Meier, Ronald, von Bülach, in Wabern (Köniz), Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Nagy, Melánia, ungarische Staatsangehörige, in Ostermundigen, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Nagy, Béla, ungarischer Staatsangehöriger, in Ostermundigen, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 190 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: in Kézdivásárhely (RO)].