Informazioni su Daniel Naeff
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Daniel Naeff
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005849382, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Brainforest, bisher in Zug, CHE-486.223.866, Verein (SHAB Nr. 229 vom 24.11.2022, Publ. 1005611867).
Statutenänderung:
27.03.2023.
Sitz neu:
Zürich.
Domizil neu:
Färberstrasse 6, 8008 Zürich.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Naeff, Daniel, von Zürich, in Zürich, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Suissa, Amir, von Riehen, in Uitikon, Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Wittig, Susanne, von Herrliberg, in Küsnacht (ZH), Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Gmeiner, Thomas, deutscher Staatsangehöriger, in Zürich, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: HR01-1005242311, Ufficio del registro di commercio Zugo, (170)
Brainforest, in Zug, CHE-486.223.866, Chamerstrasse 172, 6300 Zug, Verein (Neueintragung).
Statutendatum:
03.12.2019. 01.10.2020.
Zweck:
Der Verein Brainforest bezweckt die Entwicklung von Massnahmen jeglicher Art, die zum Klimaschutz beitragen. Der Schwerpunkt liegt dabei auf Strategien, die zu einem globalen Anstieg von bewaldeten Flächen führen, die Biodiversität von Wäldern erhöhen und deren Kapazität, CO2 aus der Atmosphäre zu binden, optimieren. Der Verein verfolgt weder Erwerbs- noch Selbsthilfezwecke. Die Erbringung von geldwerten Vorteilen durch den Verein zugunsten der Vereinsmitglieder ist ausgeschlossen. Der Verein hat gemeinnützigen Charakter und ist konfessionell und politisch neutral.
Mittel:
Zur Verfolgung des Vereinszwecks verfügt der Verein über folgende Mittel: Mitgliederbeiträge;
Spenden, Beiträge, Schenkungen und Legate aller Art;
Zinsen aus dem Vereinsvermögen;
Einnahmen aus Dienstleistungstätigkeit;
Projektbeiträge.
Eingetragene Personen:
Wenger, Dr. Christian, von Zumikon, in Küsnacht (ZH), Präsident des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Caprez, Leo, von Trin, in Zürich, Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Sarasin, Eric Gérard, von Basel, in Basel, Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Silverman-Bodmer, Isabelle, von Zürich, in Küsnacht (ZH), Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Vellacott, Thomas, von Rüderswil, in Zürich, Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Naeff, Daniel, von Zürich, in Zürich, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Wittig, Susanne, von Herrliberg, in Küsnacht (ZH), Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Consultive Revisions AG (CHE-105.253.715), in Winterthur, Revisionsstelle.
Numero di pubblicazione: HR02-1004816643, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Swiss Innovation Impact AG, in Zürich, CHE-146.691.892, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 92 vom 12.05.2017, S.0, Publ. 3519897).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Biland-Weckherlin, Sabine, von Küsnacht ZH, in Baden, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Naeff, Daniel, von Zürich, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hehli, Dr. Josef Notker, von Zürich, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien].