Informazioni su Markus Nadig
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùRisultati per il nome Markus Nadig
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Markus Nadig
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005639010, Ufficio del registro di commercio San Gallo, (320)
Prefera Audit AG, in Sargans, CHE-110.139.812, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 242 vom 13.12.2021, Publ. 1005355647).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Nadig, Markus, von Flums, in Flums, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Däschler, Sven, von Basel, in Balzers (LI), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion, mit Kollektivprokura zu zweien];
Bertsch, Harald, von Sargans, in Vilters (Vilters-Wangs), mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Numero di pubblicazione: HR02-1005524155, Ufficio del registro di commercio San Gallo, (320)
Prefera Holding AG, in Sargans, CHE-109.463.890, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 17 vom 25.01.2019, Publ. 1004551102).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schlegel, Hans, von Wartau, in Sargans, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Nadig, Markus, von Flums, in Flums, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: HR02-1004785458, Ufficio del registro di commercio San Gallo, (320)
Nadig Bedachungs- und Bauspenglerei-AG, in Flums, CHE-107.792.727, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 92 vom 13.05.2016, S.0, Publ. 2831315).
Statutenänderung:
06.12.2019.
Firma neu:
Nadig Immobilien AG.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt die Vermittlung und Vornahme von Investitionen vorab im Immobilienbereich, namentlich Erwerb, Sanierung, Verwaltung, Veräusserung von Liegenschaften sowie Erbringung aller damit zusammenhängenden Dienstleistungen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Zweigniederlassungen errichten, sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen, Vertretungen übernehmen sowie alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die geeignet sein können, den Zweck der Gesellschaft zu fördern, oder die direkt oder indirekt damit im Zusammenhang stehen. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für verbundene Unternehmen und Dritte eingehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Betriebs- und Geschäftsliegenschaften erwerben, belasten, veräussern und verwalten.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an den Aktionär erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Nadig, Markus, von Flums, in Flumserberg Tannenheim (Flums), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: in Flums].