Informazioni su Walter Müller
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùRisultati per il nome Walter Müller
Ultimi comunicati FUSC: Walter Müller
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005984275, Ufficio del registro di commercio Lucerna, (100)
Gesamtwerk AG, in Rothenburg, CHE-406.829.329, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 128 vom 05.07.2023, Publ. 1005786935).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Müller, Walter, von Zürich, in Neuheim, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schuler, Sven, von Spiringen, in Nebikon, Delegierter des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: HR02-1005188392, Ufficio del registro di commercio Lucerna, (100)
Frey + Cie Projekt AG, in Rothenburg, CHE-406.829.329, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 13 vom 20.01.2021, Publ. 1005078323).
Statutenänderung:
12.05.2021.
Firma neu:
Gesamtwerk AG.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt die Planung, Umsetzung und Nachbetreuung von Projekten. Sie kann Beratung, Planung, Projektierung, Realisierung und den Handel von und mit elektrotechnischen Geräten, Elektromaterial, Computern, Software, IT-Zubehör, Steuer- und Regelungstechnik, Raum sowie Gebäudeautomation jeglicher Art anbieten. Sie kann alle Geschäfte tätigen, welche mit der Finanzierung, dem Erwerb, der Verwaltung, der Kontrolle und der Verwertung von Beteiligungen zusammenhängen. Sie kann Grundeigentum erwerben, verwalten und veräussern. Im Weiteren kann sie Finanz- und Leasinggeschäfte vornehmen und Lizenzen, Patente und andere immaterielle Werte erwerben, verwalten, vermitteln und veräussern. Die Gesellschaft kann im Weiteren alle Massnahmen treffen und alle Tätigkeiten ausüben, welche geeignet sind, die Erreichung des Gesellschaftszweckes zu fördern oder zu erleichtern.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Müller, Walter, von Zürich, in Neuheim, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Schärer, Ueli, von Zürich, in Baar, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Wangeler, Adrian, von Ruswil, in Schötz, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Gassmann, Dominik, von Oberglatt, in Wikon, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Numero di pubblicazione: HR02-1005176790, Ufficio del registro di commercio Lucerna, (100)
avony ag, in Emmen, CHE-177.166.877, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 29 vom 11.02.2021, Publ. 1005097860).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Müller, Walter, von Zürich, in Neuheim, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.