Informazioni su Ulrich Müller
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Ulrich Müller
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1004797883, Ufficio del registro di commercio Lucerna, (100)
swissskills, in Sursee, CHE-114.559.113, Stiftung (SHAB Nr. 248 vom 21.12.2018, Publ. 1004527572).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Davatz-Höchner, Christine, von Rheineck und Grüsch, in Messen, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Zellweger, Jürg, von Zürich und Teufen AR, in Zollikon, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Müller, Ulrich, von Luzern, in Buchrain, Generalsekretär, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Burri, André, von Rüschegg, in Köniz, Generalsekretär, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Meier, Nicole, von Bülach, in Bolligen, Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Schneider, Henrique, von Buchholterberg, in Appenzell, Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Erlacher, Martin Anton, österreichischer Staatsangehöriger, in Niederhelfenschwil, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivprokura zu zweien.
Numero di pubblicazione: 4984546, Ufficio del registro di commercio Lucerna, (100)
Schweizerische Stiftung für 'Internationale Berufswettbewerbe' (IBW)(Fondation Suisse pour les 'Concours Internationaux de formation professionelle' (IBW)) (Fondazione Svizzera per i 'Concorsi Internazionali della Formazione professionale' (IBW)), bisher in Bern, CH-035.7.016.110-0, Stiftung (SHAB Nr. 233 vom 04.10.1980, S. 3258).
Urkundenänderung:
17.11.2008, 30.01.2009.
Name neu:
swissskills.
Sitz neu:
Sursee.
Domizil neu:
Bahnhofstrasse 7b, 6210 Sursee.
Zweck neu:
Förderung der beruflichen Aus- und Weiterbildung durch die Mitwirkung an internationalen Wettbewerben, durch die Organisation der Beteiligung von Schweizer Vertreterinnen und Vertretern an internationalen Wettbewerben und durch die Beratung und Unterstützung von Schweizermeisterschaften;
Unterstützung insbesondere der schweizerischen Ausscheidung für internationale Wettbewerbe und Ermöglichung der ausgewählten Berufsleute zur Teilnahme an solchen Wettbewerben;
Unterstützung der Organisation der Arbeitswelt bei der Durchführung von eigenen Wettbewerben.
Aufsichtsbehörde:
Eidg. Departement des Innern.
Organisation neu:
Stiftungsrat und Revisionsstelle. [Weitere Aenderungen berühren keine publikationspflichtigen Tatsachen.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Müller, Bernhard Dr., von Reichenbach im Kandertal, in Scharnachtal, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Dafflon, Claude, von Gruyères, in Lausanne, Vizepräsident und Kassier, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Stöckling, Hans Ulrich, von Lütisburg, in Rapperswil-Jona, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Emch, Ueli, von Lüterswil-Gächliwil, in Worb, Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Fischer, Joseph, von Pfeffikon, in Unterägeri, Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Hensch, Christoph, von Niederbüren, in Oberuzwil, Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Davatz-Höchner, Christine, von Rheineck und Fanas, in Messen, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Della Valle, Alex, italienischer Staatsangehöriger, in Au SG, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Frehner, Rolf, von Urnäsch, in Liestal, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Lerch, Urs, von Oeschenbach, in Wollerau, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Meier, Alfons, von Würenlingen, in Würenlingen, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Röllin, Walter, von Walchwil, in Weggis, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Sassi, Claudia, von Onsernone, in Bellinzona, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Zellweger, Jürg, von Zürich und Teufen AR, in Zollikon, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Müller, Ulrich, von Luzern, in Buchrain, Generalsekretär, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Brand AG Treuhand und Revision, in Bern (CH-035.3.035.837-9), Revisionsstelle.