Informazioni su Thomas Martin Müller
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Thomas Martin Müller
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: 2977963, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Stiftung des Zürcher Heimatschutzes, in Pfungen, CHE-100.646.987, Stiftung (SHAB Nr. 51 vom 14.03.2014, Publ. 1398075).
Urkundenänderung:
11.04.2016.
Sitz neu:
Zürich.
Domizil neu:
Eichstrasse 29, 8045 Zürich.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Braumann, Peter, österreichischer Staatsangehöriger, in Horgen, Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Hotz, Vera, von Zürich und Erlenbach ZH, in Erlenbach ZH, Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Müller, Thomas Martin, von Winterthur, in Zürich, Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kilias, Prof. Dr. Martin, von Chur, in Lenzburg, Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Schäppi, Stefan Karl, von Horgen, in Horgen, Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.
Numero di pubblicazione: 1398075, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Stiftung des Zürcher Heimatschutzes, in Pfungen, CHE-100.646.987, Stiftung (SHAB Nr. 148 vom 02.08.2012, Publ. 6794124). [Gestrichene Angaben über die Organisation aufgrund geänderter Eintragungsvorschriften gemäss Art. 95 HRegV.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Fischer, Markus, von Rehetobel, in Zürich, Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Steiner, Robert, von Winterthur, in Winterthur, Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
PricewaterhouseCoopers AG, in Winterthur, Revisionsstelle;
Ruoff, Ulrich Karl Wilhelm Heinrich, von Zürich, in Zürich, Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Conrad, Armando, von Sils im Domleschg, in Grüningen, Mitglied des Stiftungsrates und Aktuar, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Bertschikon];
Müller, Thomas Martin, von Winterthur, in Zürich, Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Röthlisberger, Petra Luzia, von Langnau im Emmental, in Zürich, Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Arimec Audit AG, Zweigniederlassung Zürich (CHE-463.813.790), in Zürich, Revisionsstelle.
Numero di pubblicazione: 5775486, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
GAM (Schweiz) AG, in Zürich, CH-020.3.910.457-2, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 152 vom 09.08.2010, S. 23, Publ. 5763128).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Müller, Thomas, von Winterthur, in Zürich, mit Kollektivprokura zu zweien.