Informazioni su Thomas Müller
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùRisultati per il nome Thomas Müller
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Thomas Müller
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Ufficio del registro di commercio Nidvaldo, (150)
Schweizerische Stiftung für die Förderung und Unterstützung von Berufsmusikern, bisher in Z ü r i c h , Stiftung (SHAB Nr. 224 vom 18.11.1998, S. 7889).
Gründungsurkunde:
28.12.1995.
Urkundenänderung:
21.06.2000.
Sitz neu:
D a l l e n w i l .
Domizil neu:
c/o Joseph Koller, Giessenmattstrasse 11, 6383 Dallenwil.
Zweck:
Die Stiftung fördert das schweizerische Musikleben durch die Förderung und Unterstützung von Berufsmusikern;
sie fördert den Berufsnachwuchs und bekämpft die Arbeitslosigkeit unter den Berufsmusikern;
sie kann an in Not geratene Berufsmusiker sowie ihre Angehörigen Unterstützungsleistungen ausrichten. Die Stiftung wahrt die Interessen der Berufsmusiker gegenüber staatlichen und privaten Institutionen, welche die gleichen Ziele wie die Stiftung verfolgen und koordiniert den Einsatz der verfügbaren Mittel.
Aufsichtsbehörde:
Eidg. Departement des Innern.
Organisation neu:
Stiftungsrat von einem oder mehr Mitgliedern, Verwaltung und Revisionsstelle.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Marti, Heinz, von Aarwangen, in Zürich, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Müller, Thomas, von Aeschi bei Spiez, in Neuendorf, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kühner, Karl, von Genf, in Genf, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien [wie bisher];
Santschi, Beat, von Sigriswil, in Zürich, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien [wie bisher];
Sonder Stauffer, Dr. Marianne, von Salouf und Sigriswil, in Muri bei Bern, Verwalterin, mit Kollektivunterschrift zu zweien [wie bisher];
Völkle, Hans Peter, von Zürich und Flawil, in St. Gallen, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied];
Fraefel Bakir, Afra, von Uzwil und Bioley- Magnoux, in Bern, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Fraefel, Afra, von Uzwil];
Achberger, Hans-Peter, deutscher Staatsangehöriger, in Zürich, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Dinkel, François, von Vevey und Rheinfelden, in Prilly, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Lausanne];
Hauser, Peter, deutscher Staatsangehöriger, in Fräschels, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Bättig Treuhand AG, in Luzern, Revisionsstelle.
Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Schweizerische Stiftung für die Förderung und Unterstützung von Berufsmusikern, in Zürich, Stiftung (SHAB Nr. 92 vom 13.05.1996, S. 2750).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Ernst, Markus, von Basel, in Binningen, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Käser, Jost, von Zürich, in Winterthur, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Roux Peikert, Ann, von Zug, in Lausanne, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Walz, Clivio, von St. Gallen, in St. Gallen, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Dinkel, François, von Vevey und Rheinfelden, in Lausanne, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Kühner, Karl, von Genf, in Genf, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Müller, Thomas, von Aeschi bei Spiez, in Neuendorf, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Santschi, Beat, von Sigriswil, in Zürich, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Vökle, Hans Peter, von Zürich und Flawil, in St. Gallen, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.