Informazioni su Brigitte Müller-Schürch
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Brigitte Müller-Schürch
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1004879303, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Städtische Pensionskasse Thun, in Thun, CHE-457.432.729, Institut des öffentlichen Rechts (SHAB Nr. 2 vom 06.01.2020, Publ. 1004796950).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Heimann, Peter, von Hasliberg, in Fahrni bei Thun (Fahrni), Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten oder Vizepräsidenten;
Müller-Schürch, Brigitte, von Sumiswald, in Steffisburg, stellvertretende Geschäftsführerin, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten oder Vizepräsidenten.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hänni, Markus Felix, von Basel, in Münsingen, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung];
Köchlin, David Emanuel, von Zürich, in Thun, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung];
Lanz, Raphael Daniel, von Wiedlisbach, in Thun, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung];
Scheidegger, Urs, von Sumiswald, in Erlach, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten oder dem Vizepräsidenten;
Riedwyl, Thomas, von Kehrsatz, in Neuenegg, stellvertretender Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten oder dem Vizepräsidenten.
Numero di pubblicazione: 1753379, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Städtische Pensionskasse Thun, in Thun, CHE-277.006.062, Hofstettenstrasse 12, 3600 Thun, Institut des öffentlichen Rechts (Neueintragung).
Zweck:
Die Pensionskasse versichert im Beitragsprimat die Kassenmitglieder sowie deren Angehörige nach den Bestimmungen des Bundesgesetzes vom 25. Juni 1982 über die berufliche Alters-, Hinterlassenen- und Invalidenvorsorge (BVG) und dem Personalvorsorgereglement der Stadt Thun (PVR) vom 13. Dezember 2013 gegen die wirtschaftlichen Folgen von Alter, Tod und Invalidität.
Organisation:
Pensionskassenkommission, Versichertenversammlung, Geschäftsführung und Revisionsstelle.
Rechtliche Grundlagen:
Bundesgesetz vom 25. Juni 1982 über die berufliche Alters-, Hinterlassenen- und Invalidenvorsorge (BVG;
SR 831.40), Personalvorsorgereglement der Stadt Thun vom 13. Dezember 2013 (PVR;
SSG 153.41), Personalvorsorgeverordnung der Stadt Thun vom 26. Februar 2014 (PVV;
SSG 153.411) und Stadtratsbeschluss vom 13.12.2013.
Errichtungsdatum:
13.12.2013.
Weitere Adresse:
Postfach 145, 3602 Thun.
Eingetragene Personen:
Girardi, Marco Orlando, von Gams, in Uetendorf, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit Geschäftsführer oder stv. Geschäftsführerin;
Wegmüller, Daniel, von Rüegsau, in Steffisburg, Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit Geschäftsführer oder stv. Geschäftsführerin;
Dummermuth Lehmann, Marianne Brigitte, von Thun, in Thun, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Lanz, Raphael Daniel, von Wiedlisbach, in Thun, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Friedli, Stephan, von Ochlenberg, in Wilderswil, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Hänni, Markus Felix, von Basel, in Münsingen, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Gehrig-Bossi, Elisabeth, von Brienz/Brinzauls, in Lyss, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Köchlin, David Emanuel, von Zürich, in Thun, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Heimann, Peter, von Hasliberg, in Fahrni bei Thun (Fahrni), Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten oder Vizepräsidenten;
Müller-Schürch, Brigitte, von Sumiswald, in Steffisburg, stellvertretende Geschäftsführerin, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten oder Vizepräsidenten;
PricewaterhouseCoopers AG (CHE-308.775.052), in Bern, Revisionsstelle.