Informazioni su Othmar Müller
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùRisultati per il nome Othmar Müller
Ultimi comunicati FUSC: Othmar Müller
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: 7145238, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Air Activités AG, bisher in Ittigen, CH-217.0.530.453-0, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 225 vom 19.11.2009, S. 4, Publ. 5350076).
Gründungsstatuten:
04.11.2009.
Statutenänderung:
04.04.2013.
Sitz neu:
Bassersdorf.
Domizil neu:
c/o Eckstein Treuhand AG, Klotenerstrasse 10, 8303 Bassersdorf.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Müller, Othmar, von Rohrbach, in Ittigen, Mitglied, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Eckstein, Alfred, von Bassersdorf und Zürich, in Bassersdorf, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Numero di pubblicazione: 7145980, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Sollberger AG, bisher in Ittigen, CH-260.3.000.362-6, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 222 vom 16.11.2009, S. 6, Publ. 5343880).
Gründungsstatuten:
04.11.2009.
Statutenänderung:
04.04.2013.
Sitz neu:
Bassersdorf.
Domizil neu:
c/o Eckstein Treuhand AG, Klotenerstrasse 10, 8303 Bassersdorf.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Müller, Othmar, von Rohrbach, in Ittigen, Mitglied, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Eckstein, Alfred, von Bassersdorf und Zürich, in Bassersdorf, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Numero di pubblicazione: 5350076, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Air Activités AG (Air Activités SA), bisher in Murten, CH-217.0.530.453-0, Aktiengesellschaft (vom 12.11.2009, S. 10, Publ. 5340390).
Gründungsstatuten:
26.02.1990.
Statutenänderung:
04.11.2009.
Sitz neu:
Ittigen.
Domizil neu:
c/o Steuer- & Treuhandberatungen Müller, Ittigenstrasse 2A, 3063 Ittigen.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt Herstellung, Kauf, Verkauf und Wartung von Flughafenausrüstungen und Technik sowie ähnlichen Produkten. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Zweigniederlassungen errichten, sich bei anderen Unternehmungen des In- und Auslandes beteiligen, gleichartige oder verwandte Unternehmungen erwerben oder errichten sowie alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern oder die direkt oder indirekt mit ihm im Zusammenhang stehen.
Aktienkapital:
CHF 100'000.00.
Liberierung:
CHF 100'000.00.
Aktien:
100 Inhaberaktien zu CHF 1'000.00.
Publikationsorgan:
SHAB.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre: mit gewöhnlichem Brief, per Fax oder mit elektronischer Post. Gemäss Erklärung des Verwaltungsrates vom 12.11.2008 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision (wie bisher).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Studer, Theo, von Visperterminen, in Murten, Mitglied, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Müller, Othmar, von Rohrbach, in Ittigen, Mitglied, mit Einzelunterschrift.