Informazioni su Markus Müller
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùRisultati per il nome Markus Müller
Ultimi comunicati FUSC: Markus Müller
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005064450, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Stiftung Uetendorfberg, Schweizerische Wohn- und Arbeitsgemeinschaft für Hörbehinderte, in Uetendorf, CHE-107.229.509, Stiftung (SHAB Nr. 1 vom 03.01.2018, Publ. 3964141).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Müller, Markus, von Eriz, in Uetendorf, Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
von Bergen, Margareta, genannt Margreth, von Oberried am Brienzersee, in Uetendorf, Vizepräsidentin des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung];
Bolliger, Rolf, von Schmiedrued, in Höfen b. Thun (Stocken-Höfen), Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Gasser, Peter, von Belp, in Uetendorf, Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung];
Jakob, Jürg, von Lauperswil, in Bern, Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung];
Tapis, Matthias Bernhard, von Val-de-Ruz, in Uetendorf, Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung];
Tschudin, Lukas, von Lampenberg, in Sursee, Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung].
Numero di pubblicazione: 1930565, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
CAS Treuhand GmbH, in Thun, CHE-112.670.573, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 47 vom 07.03.2008, S. 3, Publ. 4377982).
Statutenänderung:
23.12.2014.
Sitz neu:
Wohlen bei Bern.
Domizil neu:
Brühlmattweg 29, 3049 Säriswil.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt die Erbringung von Dienstleistungen aller Art in den Bereichen Treuhand, Wirtschaftsprüfung und -beratung, Steuerberatung und Treuhandinformatik. Im Weiteren werden Dienstleistungen in den Bereichen Schulung und Coaching angeboten. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen im In- und Ausland errichten, sich an anderen Unternehmungen beteiligen, Darlehen gewähren, Grundstücke erwerben, halten oder veräussern, Immaterialgüter erwerben, verwalten und verwerten sowie alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern oder die direkt oder indirekt damit zusammenhängen.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Dolder, Stephan, von Schangnau, in Thun, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 70 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Hostettler, Urs, von Rüschegg, in Thun, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 60 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Müller, Thomas, von Eriz, in Säriswil (Wohlen bei Bern), Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 100 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: in Steffisburg und mit 70 Stammanteilen zu je CHF 100.00];
Müller, Markus, von Eriz, in Uetendorf, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 100 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Numero di pubblicazione: 945641, Ufficio del registro di commercio Basilea Città, (270)
Bank Coop AG, in Basel, CH-270.3.001.135-2, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 99 vom 27.05.2013, Publ. 7201156).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Müller, Markus, von Eriz, in Uetendorf, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Bonvin, Eric, von Arbaz, in Granges (Veveyse), mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Fumasoli, Marco, von Vaglio, in Grenchen, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Zumbrunnen, Andreas, von Zweisimmen, in Chevroux, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Gloor, Stephan, von Birrwil, in Beringen, mit Kollektivunterschrift zu zweien.