Informazioni su Marianne Müller
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùRisultati per il nome Marianne Müller
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Marianne Müller
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005188616, Ufficio del registro di commercio Zugo, (170)
Peruz AG, in Baar, CHE-100.929.712, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 243 vom 15.12.2008, S.30, Publ. 4780202).
Statutenänderung:
23.04.2021.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt den Erwerb, Vermittlung, Veräusserung, Vermietung, Verwaltung von Grundstücken und Liegenschaften, den Handel mit Oldtimern und Fahrzeugen aller Art und den Handel mit Mobiliar, Kunstgegenständen, Uhren, Schmuck und Wein. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen. Die Gesellschaft kann ferner alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern, oder die direkt oder indirekt damit in Zusammenhang stehen.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen erfolgen durch Brief oder elektronische Mittel.
Vinkulierung neu:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. [Ferner Änderung nicht publikationspflichtiger Tatsachen].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Marti-Jenni, Beatrice, von Schnottwil und Rüeggisberg, in Balsthal, Mitglied, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Müller, Marianne, von Wängi, in Baar, Präsidentin des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Gehrig, Hans Rudolf, von Berikon, in Hergiswil (NW), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Numero di pubblicazione: HR02-1004928020, Ufficio del registro di commercio Zugo, (170)
Pontos AG, in Risch, CHE-100.959.771, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 201 vom 17.10.2011, S.0, Publ. 6377994).
Statutenänderung:
24.06.2020.
Sitz neu:
Baar.
Domizil neu:
c/o Marianne Müller, Bahnmatt 13, 6340 Baar.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schütze, Bernhard, österreichischer Staatsangehöriger, in Weggis, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Müller, Marianne, von Wängi, in Baar, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.