Informazioni su Marianne Müller
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùRisultati per il nome Marianne Müller
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Marianne Müller
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1004941828, Ufficio del registro di commercio Appenzello Esterno, (300)
Arche-Balance AG, bisher in Lenzburg, CHE-115.124.261, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 105 vom 02.06.2016, Publ. 2866133).
Statutenänderung:
14.07.2020.
Sitz neu:
Teufen (AR).
Domizil neu:
Blattenstrasse 12a, 9052 Niederteufen.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt die Erbringung von Consulting Services aller Art, vor allem im Treuhand- und Immobilienbereich, Entwicklung von Marketing Strategien und knüpfen von Business-Kontakten vor allem mit schweizerischen Unternehmungen und Handel mit Waren aller Art. Die Gesellschaft kann alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern, oder die direkt oder indirekt damit in Zusammenhang stehen, ferner Zweigniederlassungen im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmungen beteiligen oder sich mit diesen zusammenschliessen. Die Gesellschaft kann Grundstücke erwerben, halten und veräussern.
Mitteilungen neu:
Alle Mitteilungen der Gesellschaft an die Aktionäre erfolgen rechtsgültig durch eingeschriebenen Brief an die letztgemeldete Adresse der Aktionäre.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Müller, Marianne, von Schongau, in Lenzburg, Mitglied, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Baumann, Erwin, von Muolen, in Uttwil, Mitglied, mit Einzelunterschrift.
Numero di pubblicazione: 3707581, Ufficio del registro di commercio Svitto, (130)
Anthropos-Forschungs-Verein, in Schwyz, CHE-103.351.206, Verein (SHAB Nr. 200 vom 16.10.2014, Publ. 1772569).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Pythoud, Jean, von Albeuve, in Herisau, Kassier, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Grob, Theodor, von Wattwil, in Melchnau, Kassier und Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Müller, Marianne, von Schongau, in Niederlenz, Aktuarin und Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Aktuarin, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Numero di pubblicazione: 2866133, Ufficio del registro di commercio Argovia, (400)
Arche-Balance AG, in Lenzburg, CHE-115.124.261, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 178 vom 13.09.2012, Publ. 6847416).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Müller, Marianne, von Schongau, in Lenzburg, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: in Niederlenz].