Informazioni su Dr. Luzius Georg Müller
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Dr. Luzius Georg Müller
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: 3797813, Ufficio del registro di commercio Argovia, (400)
Streck Transport AG, in Möhlin, CHE-109.622.160, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 55 vom 20.03.2017, Publ. 3413353).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Oechslin, Karl Heinrich, von Einsiedeln, in Dornach, Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Müller, Dr. Luzius, von Basel und Biel-Benken, in Bottmingen, Mitglied des Verwaltungsrates, Sekretär, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Boll, Herbert Nikolaus, deutscher Staatsangehöriger, in Binzen (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, Delegierter des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift, mit Einzelunterschrift];
Künzli, Markus, von Kaiseraugst, in Möhlin, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion, mit Kollektivprokura zu zweien].
Numero di pubblicazione: 3316347, Ufficio del registro di commercio Basilea Città, (270)
Robert Frey-Stiftung, in Basel, CHE-110.379.210, Stiftung (SHAB Nr. 6 vom 11.01.2016, Publ. 2587101).
Name neu:
Robert Frey-Stiftung in Liquidation. Die Stiftung ist gemäss Verfügung der BVG- und Stiftungsaufsicht beider Basel (BSABB) vom 05.01.2017 aufgehoben.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Müller, Dr. Luzius, von Basel und Biel-Benken, in Bottmingen, Präsident des Stiftungsrates, Liquidator, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Hangartner, Rolf, von Wigoltingen, in Basel, Mitglied des Stiftungsrates, Liquidator, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Numero di pubblicazione: 2259817, Ufficio del registro di commercio Basilea Città, (270)
Paulus-Fonds, in Basel, CHE-110.201.954, Stiftung (SHAB Nr. 181 vom 18.09.2012, Publ. 6852260).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Müller, Luzius, von Basel, in Basel, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Flückiger, Thomas, von Rohrbach, in Reinach BL, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.