Informazioni su Konrad Müller
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùRisultati per il nome Konrad Müller
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Konrad Müller
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005586572, Ufficio del registro di commercio San Gallo, (320)
Lakers Sport AG, in Rapperswil-Jona, CHE-105.632.946, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 205 vom 21.10.2021, Publ. 1005317472).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Brühwiler, Guido, von Fischingen, in Jona (Rapperswil-Jona), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Müller, Konrad, von Schaffhausen, in Schwändi b. Schwanden (Glarus Süd), Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Rihs, Hans Ulrich, von Meinisberg, in Stäfa, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Zimmermann-Burgerstein, Tanja Nicole, von Rapperswil-Jona, in Jona (Rapperswil-Jona), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: HR02-1004858853, Ufficio del registro di commercio Glarona
Fridolin Druck und Medien Walter Feldmann AG, in Glarus Süd, CHE-102.172.227, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 158 vom 19.08.2019, Publ. 1004698066).
Statutenänderung:
18.03.2020.
Weitere Adressen:
[gestrichen: Rathausgasse 7, 8750 Glarus].
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Feldmann, Walter, von Glarus Süd, in Schwändi b. Schwanden (Glarus Süd), Präsident, mit Einzelunterschrift;
Ziegler, Maya, von Tuggen, in Jona, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Lutz, Jörg, von Walzenhausen, in Altendorf, Präsident, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied, mit Einzelunterschrift];
Müller, Konrad, von Schaffhausen, in Schwändi b. Schwanden (Glarus Süd), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Willi, Ernst, von Gais, in Schwanden GL (Glarus Süd), Mitglied, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Meier, Nathalie Alexandra, von Hergiswil bei Willisau, in Galgenen, mit Kollektivprokura zu zweien.
Numero di pubblicazione: 2690001, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Zürcher Oberland Medien AG, in Wetzikon ZH, CHE-102.467.898, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 105 vom 04.06.2015, Publ. 2187805).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Müller, Konrad, von Löhningen, in Schwändi, mit Kollektivprokura zu zweien;
Böhringer, Hubertus, von Bad Zurzach, in Buchs ZH, mit Kollektivprokura zu zweien.