Informazioni su Josua Müller
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùUltimi comunicati FUSC: Josua Müller
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005802180, Ufficio del registro di commercio Lucerna, (100)
Badi Reiden AG, in Reiden, CHE-200.468.284, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 137 vom 18.07.2022, Publ. 1005522843).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Lasek, Krystian Lukasz, von Oberentfelden, in Aarau, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Michel, Stephan, von Ebikon und Egnach, in Rothenburg, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Schwizer, Vera Angela, von Buochs, Kriens und Wängi, in Reiden, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Müller, Josua, von Reichenbach im Kandertal, in Reiden, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Bosshard, Walter, von Bubikon, in Wikon, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Isenegger, Peter, von Hohenrain, in Luzern, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Knorpp, Reto, von Kriens, in Reiden, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: HR02-1004944505, Ufficio del registro di commercio Lucerna, (100)
Berichtigung des im SHAB Nr. 132 vom 10.07.2020, publizierten TR-Eintrags Nr. 5755 vom 07.07.2020 vision-7 AG, in Reiden, CHE-113.410.632, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 132 vom 10.07.2020, Publ. 1004934045).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Müller, Josua, von Reichenbach im Kandertal, in Reiden, Mitglied des Verwaltungsrates, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift [nicht: von Zollikofen].
Numero di pubblicazione: HR02-1004934045, Ufficio del registro di commercio Lucerna, (100)
IOZ DataCare AG, in Sursee, CHE-113.410.632, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 221 vom 14.11.2016, Publ. 3159717).
Statutenänderung:
02.07.2020.
Firma neu:
vision-7 AG.
Sitz neu:
Reiden.
Domizil neu:
Unterdorf 6a, 6262 Langnau b. Reiden.
Zweck neu:
Erbringung von Dienstleistungen im Bereich der Unternehmensberatung. Die Gesellschaft kann Darlehen aufnehmen und gewähren sowie Garantien und andere Sicherheiten stellen. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen in der Schweiz und im Ausland errichten, sich an anderen Unternehmungen des In- und des Auslandes beteiligen, gleichartige oder verwandte Unternehmen erwerben oder sich mit solchen zusammenschliessen sowie alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern oder die direkt oder indirekt damit im Zusammenhang stehen. Sie kann Grundstücke, Immaterialgüterrechte und Lizenzen aller Art erwerben, verwalten, belasten und veräussern.
Aktien neu:
1'000 vinkulierte Namenaktien zu CHF 100.00 [bisher: 100 Namenaktien zu CHF 1'000.00].
Mitteilungen neu:
Mitteilungen erfolgen per Brief oder E-Mail. [Weitere Änderungen berühren keine publikationspflichtigen Tatsachen.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Lötscher, Erich, von Buttisholz, in Kriens, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Renggli, Pius, von Schötz, in Schötz, Mitglied, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Müller, Josua, von Zollikofen, in Reiden, Mitglied des Verwaltungsrates, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift].