Informazioni su Johannes Jakob Müller
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Johannes Jakob Müller
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: 2978247, Ufficio del registro di commercio Lucerna, (100)
AMUsoft GmbH, in Luzern, CHE-114.974.943, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 213 vom 03.11.2015, Publ. 2459509).
Statutenänderung:
22.07.2016.
Firma neu:
m4A GmbH.
Sitz neu:
Inwil.
Domizil neu:
Industriestrasse 59, 6034 Inwil.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Müller, Andreas Hermann, von Ennetbürgen, in Luzern, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 134 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00];
Müller, Johannes Jakob, von Löhningen, in Römerswil, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 66 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Numero di pubblicazione: 3131674, Ufficio del registro di commercio Lucerna, (100)
Komserv AG, in Kriens, CH-100.3.021.224-6, Herstellung von Computersoftware, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 39 vom 26.02.2002, S. 7, Publ. 358178).
Domizil neu:
Industriestrasse 10, 6010 Kriens.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Müller, Andreas, von Ennetbürgen, in Luzern, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Müller, Johannes, von Löhningen, in Römerswil, Präsident, mit Einzelunterschrift [bisher: in Kriens, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Troxler, René, von Pfeffikon und Luzern, in Rothenburg, Mitglied, mit Einzelunterschrift [bisher: mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Ufficio del registro di commercio Lucerna, (100)
Komserv AG, in Kriens, Herstellung von Computersoftware, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 97 vom 21.05.2001, S. 3810).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Müller, Johannes, von Löhningen, in Kriens, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied];
Müller, Andreas, von Ennetbürgen, in Luzern, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident, mit Einzelunterschrift];
Troxler, René, von Pfeffikon und Luzern, in Rothenburg, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.