Informazioni su Edwin Müller-Helbling
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Edwin Müller-Helbling
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: 984637, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
LANDI DÄGERLEN UND UMGEBUNG, Genossenschaft, in Dägerlen, CH-020.5.900.954-1, Genossenschaft (SHAB Nr. 165 vom 27.08.2012, Publ. 6824068).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Müller-Helbling, Edwin, von Hettlingen, in Hettlingen, Präsident der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Thurairajah-Premanathan, Sajika, von Seuzach, in Wiesendangen, stellvertretende Geschäftsführerin, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schönenberger, Martin, von Henggart, in Henggart, Präsident der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Vizepräsident der Verwaltung ohne Zeichnungsberechtigung];
Graber-Rütschi, Christoph, von Sigriswil, in Thalheim an der Thur, Vizepräsident der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: Mitglied der Verwaltung ohne Zeichnungsberechtigung].
Numero di pubblicazione: 6567174, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Berichtigung des im SHAB Nr. 218 vom 10.11.2008 publizierten TR-Eintrags Nr. 31'268 vom 04.11.2008. LANDI DÄGERLEN UND UMGEBUNG, Genossenschaft, in Dägerlen, CH-020.5.900.954-1, Genossenschaft (SHAB Nr. 246 vom 19.12.2011, S. 0, Publ. 6464450).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Müller-Helbling, Edwin, von Hettlingen, in Hettlingen, Präsident der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [nicht: in Henggart].
Numero di pubblicazione: 4725684, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
LANDI DÄGERLEN UND UMGEBUNG, Genossenschaft, in Dägerlen, CH-020.5.900.954-1, Genossenschaft (SHAB Nr. 112 vom 12.06.2008, S. 23, Publ. 4519322).
Postadresse neu:
Schulstrasse 3, Postfach 90, 8442 Hettlingen.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Thalmann, Ernst, von Rorbas, in Neftenbach, Präsident der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Weilenmann, Urs, von Henggart, in Henggart, Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Müller-Helbling, Edwin, von Hettlingen, in Henggart, Präsident der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Grob-Waser, Adolf, von Adlikon, in Adlikon, Mitglied der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Kyburz-Schärer, Markus, von Dägerlen, in Dägerlen, Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung;
Meyer-Zimmermann, Kilian, von Baldingen, in Thalheim an der Thur, Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung;
Huber-Ehrbar, Annelies, von Zollikon, Neftenbach und Urnäsch, in Neftenbach, Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung;
Kistler-Steinmann, Rosmarie, von Konolfingen, in Hettlingen, Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung;
Ernst & Young AG (CH-035.9.020.344-5), in Bern, Revisionsstelle;
Hug, Peter, von Kerns, in Hettlingen, mit Kollektivunterschrift zu zweien.