Informazioni su Josef Müller-Hauser
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Josef Müller-Hauser
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: 1890581, Ufficio del registro di commercio Glarona, (160)
Café-Konditorei Müller AG, in Glarus Nord, CHE-107.070.568, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 113 vom 14.06.2011, Publ. 6202302).
Statutenänderung:
15.12.2014.
Qualifizierte Tatbestände neu:
Die Bestimmung über die Sacheinlage und -übernahme bei der Gründung vom 26.11.1990 ist aus den Statuten gestrichen worden. [bisher: Sacheinlage und -übernahme: Aktiven von CHF 683'575.02 und Passiven von CHF 364'286.95 der bisher im Handelsregister nicht eingetragenen Einzelfirma 'Josef Müller-Hauser', in Näfels, gemäss Sacheinlagevertrag vom 26. November 1990 und Uebernahmebilanz per 31. Juli 1990, zum Preise von CHF 319'288.07, wovon CHF 100'000.-- an das Aktienkapital angerechnet werden.].Mitteilungen neu: Sofern das Gesetz nicht zwingend etwas anderes bestimmt, erfolgen die Mitteilungen an die Aktionäre brieflich.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Müller-Hauser, Josef, von Glarus Nord, in Näfels (Glarus Nord), Vizepräsident, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Jereva AG (CHE-100.168.226)[CH-160.3.000.878-5], in Glarus, Revisionsstelle [bisher: Jereva AG (CH-160.3.000.878-5)];
Müller, Elias David, von Glarus Nord, in Näfels (Glarus Nord), Vizepräsident, mit Einzelunterschrift;
Müller, Simon, von Glarus Nord, in Näfels (Glarus Nord), Mitglied, mit Einzelunterschrift;
Müller, Benjamin, von Glarus Nord, in Niederurnen (Glarus Nord), Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung.
Numero di pubblicazione: 6202302, Ufficio del registro di commercio Glarona, (160)
Café-Konditorei Müller AG, in Näfels, CH-160.3.000.295-3, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 87 vom 06.05.1999, S. 2990).
Sitz neu:
Glarus Nord. Infolge Fusion per 01.01.2011 der bisherigen Gemeinden Bilten, Niederurnen, Oberurnen, Näfels, Mollis, Filzbach, Obstalden und Mühlehorn zur Einheitsgemeinde Glarus Nord, musste als neuer Sitz die neue politische Gemeinde Glarus Nord von Amtes wegen im Handelsregister eingetragen werden.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Müller-Bänziger, Josef, von Glarus Nord, in Näfels (Glarus Nord), Präsident, mit Einzelunterschrift [bisher: von Näfels, in Näfels];
Müller-Hauser, Josef, von Glarus Nord, in Näfels (Glarus Nord), Vizepräsident, mit Einzelunterschrift [bisher: von Näfels, in Näfels];
Müller-Bänziger, Herta, von Glarus Nord, in Näfels (Glarus Nord), Mitglied, mit Einzelunterschrift [bisher: von Näfels, in Näfels];
Jereva AG (CH-160.3.000.878-5), in Glarus, Revisionsstelle [bisher: Jereva AG].