Informazioni su Hans Müller
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Hans Müller
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: 849220, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Stäubli AG, in Horgen, Bau von Maschinen und Apparaten, insbesondere die Fabrikation von und der Handel mit Textilmaschinen aller Art, je mit Einschluss des Reparatur- und Wartungsdienstes, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 74 vom 13.04.2000, S. 2492).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Kappeler, Ernst, von Rekingen, in Altendorf, mit Kollektivprokura zu zweien;
Metzler, Paul, von St. Gallen, in Wädenswil, mit Kollektivprokura zu zweien;
Nussbaumer, Josef, von Oberägeri, in Wädenswil, mit Kollektivprokura zu zweien;
Mayer, Dr. Stephan, von St. Gallen, in Küssnacht am Rigi, Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Müller, Hans, von Steinmaur, in Uster, mit Kollektivprokura zu zweien;
Ackermann, Armin, von Mels, in Mels, mit Kollektivprokura zu zweien;
Fessler, Olivier, von Romont FR, in Gossau ZH, mit Kollektivprokura zu zweien;
Gerber, Hans Peter, von Thalwil, in Richterswil, mit Kollektivprokura zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Strebel, Rolf, von Obfelden, in Saint Jorioz (Frankreich), Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: in Wädenswil, ohne eingetragene Funktion, mit Kollektivprokura zu zweien];
Jaggi, Roger, von Gossliwil, in Gossau ZH, mit Kollektivprokura zu zweien;
Lalut, Dominique, französischer Staatsangehöriger, in Oberehrendingen, mit Kollektivprokura zu zweien.
Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Stäubli AG (Stäubli SA) (Stäubli Ltd), in Horgen, Bau von Maschinen und Apparaten, Aktiengesellschaft (SHAB Nr.167 vom 30.8.1994 S.4818).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Zobrist, Margot, von Rupperswil, in Horgen, mit Kollektivprokura zu zweien;
Erni, Eugen, von Volketswil, in Wädenswil, Mitglied und Generaldirektor, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Stäubli, Gérard, von Horgen, in Wollerau, Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien (bisher: in Horgen);
Küng, Ulrich, von Eriswil, in St. Gallenkappel, Sekretär, mit Kollektivunterschrift zu zweien (bisher: Vize-Direktor);
Mayer, Dr. Stephan, von St.
Gallen, in Küssnacht am Rigi, Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien (bisher:
Vize-Direktor);
Bechtiger, Andreas, von Mosnang, in Horgen, mit Kollektivprokura zu zweien (bisher: in Thalwil);
Fluri, Daniel, von Matzendorf, in Freienbach, mit Kollektivprokura zu zweien;
Müller, Hans, von Steinmaur, in Uster, mit Kollektivprokura zu zweien.
Zweigniederlassung neu:
Sargans.
Ufficio del registro di commercio San Gallo, (320)
Stäubli AG, in Sargans, Grossfeldstrasse 71, 7320 Sargans, Zweigniederlassung (Neueintragung).
Firma des Hauptsitzes:
Stäubli AG (Stäubli SA) (Stäubli Ltd).
Rechtsnatur:
Aktiengesellschaft.
Hauptsitz:
Horgen [letzte Publikation SHAB Nr. 167 vom 30.08.1994, S. 4818].
Eingetragen im HRG am HS:
26.06.1989.
Zweck:
Bau von Maschinen und Apparaten, insbesondere die Fabrikation von und der Handel mit Textilmaschinen aller Art, je mit Einschluss des Reparatur- und Wartungsdienstes;
kann sich an Unternehmen des In- und Auslandes beteiligen.
Eingetragene Personen:
Mayer, Dr. Stephan, von St. Gallen, in Küssnacht am Rigi, Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Ackermann, Armin, von Mels, in Mels, mit Kollektivprokura zu zweien;
Bechtiger, Andreas, von Mosnang, in Horgen, mit Kollektivprokura zu zweien;
Hauser, Karl, von Winterthur, in Horgen, mit Kollektivprokura zu zweien;
Müller, Hans, von Steinmaur, in Uster, mit Kollektivprokura zu zweien.