Informazioni su Fritz Gustav Müller
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Fritz Gustav Müller
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005652618, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
HvaDidac AG, in Bern, CHE-105.884.761, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 251 vom 30.12.2014, S.0, Publ. 1907167).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Müller, Fritz, von Luzern, in Luzern, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Müller, Niklaus Peter, von Luzern, in Zollikon, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Shanghai (CN), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Müller, Frédéric, von Luzern, in Adelboden, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Müller, Hans, von Luzern, in Gümligen (Muri bei Bern), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Zollinger, Alex, von Meggen, in Meggen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Numero di pubblicazione: HR02-1005302806, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Didac Schulen AG, in Bern, CHE-439.124.589, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 136 vom 17.07.2018, Publ. 4362727).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Müller, Fritz Gustav, von Luzern, in Luzern, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Müller, Niklaus Peter, von Luzern, in Zollikon, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Shanghai (CN), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Brunel, Nathalie Béatrice, von Lancy, in Genève, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Müller, Hans Rudolf, von Luzern, in Gümligen (Muri bei Bern), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Peer, Jon, von Scuol, in Lüscherz, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
von Arx, Alexander, von Egerkingen, in Lutry, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.
Numero di pubblicazione: HR02-1004870886, Ufficio del registro di commercio Lucerna, (100)
Berichtigung des im SHAB Nr. 67 vom 06.04.2020, publizierten TR-Eintrags Nr. 2819 vom 01.04.2020 Neue Realitäten AG, in Luzern, CHE-109.871.556, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 67 vom 06.04.2020, Publ. 1004866357).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Müller, Fritz, von Luzern, in Luzern, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.