Informazioni su Eric Müller
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùRisultati per il nome Eric Müller
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Eric Müller
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1006033294, Ufficio del registro di commercio Basilea Città, (270)
Haakon AG, in Basel, CHE-107.913.089, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 59 vom 25.03.2024, Publ. 1005993547).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Meier, Thomas, von Büren (SO), in Büren (SO), mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Müller, Eric, von Unterkulm, in Therwil, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: HR02-1005993547, Ufficio del registro di commercio Basilea Città, (270)
Haakon AG, in Basel, CHE-107.913.089, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 73 vom 17.04.2023, Publ. 1005725051).
Statutenänderung:
15.01.2024.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt die Vermittlung von Versicherungen und Rückversicherungen, den Abschluss von Versicherungen und Rückversicherungen auf Rechnung Dritter, die Anlage und die Verwaltung von Vermögenswerten sowie die Beratungstätigkeit auf den vorgenannten Gebieten. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Zweigniederlassungen errichten, sich an anderen Unternehmungen irgendwelcher Art beteiligen, Vertretungen übernehmen sowie alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die geeignet sein könnten, den Zweck der Gesellschaft zu fördern;
oder die direkt oder indirekt damit im Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann Konzerngesellschaften und Dritten, einschliesslich ihren (direkten und indirekten) Aktionären und Tochtergesellschaften, Darlehen und andere direkte oder indirekte Finanzierungen gewähren, auch im Rahmen von Cash-Pooling Arrangements, und Sicherheiten aller Art stellen, einschliesslich durch Pfandrechte an oder treuhänderische Übertragung von Vermögenswerten der Gesellschaft oder durch Garantien jeder Art, ob entgeltlich oder unentgeltlich. Die Gesellschaft kann jede Art von Schuld oder Wertpapieren, innerhalb der Schweiz oder im Ausland, erwerben, halten, verwalten oder verkaufen.
Mitteilungen neu:
Alle Mitteilungen der Gesellschaft an die Aktionäre erfolgen per Brief, Telefax oder E-Mail unter Vorbehalt abweichender gesetzlicher oder statutarischer Bestimmungen.
Vinkulierung neu:
[Die Beschränkung der Übertragbarkeit der Namenaktien ist aufgehoben.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Kaiser, Marc, von Basel, in Oberwil (BL), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Meier, Thomas, von Büren SO, in Büren SO, Mitglied und Sekretär des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Müller, Eric, von Unterkulm, in Therwil, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Jermann, Philipp, von Dittingen, in Buus, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Schöb, Thomas, von Gams, in Staufen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Gugolz, Ivo, von Basel, in Biel-Benken, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Jenny, Felix, von Glarus Süd, in Uetikon am See, Delegierter des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Adamovic, Bosko, von Spreitenbach, in Wettingen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: 6682696, Ufficio del registro di commercio Basilea Città, (270)
Haakon AG, in Basel, CH-270.3.002.813-2, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 103 vom 01.06.2010, S. 7, Publ. 5654090).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Moser, Hans, von Basel und Altstätten, in Bärschwil, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Börlin, Günther, von Basel, in Oberwil BL, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Stolz, Dr. Carsten, deutscher Staatsangehöriger, in Riehen, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Müller, Eric, von Unterkulm, in Therwil, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Rappo, Bruno, von Schmitten FR, in Port, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.