Informazioni su Dieter Müller-Engeler
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Dieter Müller-Engeler
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005260310, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
BELIMO Automation AG, in Hinwil, CHE-106.056.382, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 131 vom 09.07.2021, Publ. 1005244753).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Müller-Engeler, Dieter, von Tägerwilen, in Uster, mit Kollektivprokura zu zweien.
Numero di pubblicazione: HR02-1004907320, Ufficio del registro di commercio San Gallo, (320)
STUTZ Holding AG, in St. Gallen, CHE-112.020.441, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 246 vom 19.12.2019, Publ. 1004788226).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Müller, Dieter, von Tägerwilen, in Uster, Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Hungerbühler, Richard, von Sommeri, in Amriswil, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion, mit Kollektivprokura zu zweien].
Numero di pubblicazione: HR02-1004906335, Ufficio del registro di commercio Turgovia, (440)
STUTZ AG Bauunternehmung, in Hefenhofen, CHE-107.091.814, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 100 vom 26.05.2020, Publ. 1004897089).
Fusion:
Übernahme der Aktiven und Passiven der STUTZ AG St. Gallen, in St. Gallen (CHE-105.964.526), gemäss Fusionsvertrag vom 26./31.03.2020 und Bilanz per 01.01.2020. Aktiven von CHF 24'591'443.65 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 20'857'234.55 gehen auf die übernehmende Gesellschaft über. Da dieselbe Aktionärin sämtliche Aktien der an der Fusion beteiligten Gesellschaften hält, findet weder eine Kapitalerhöhung noch eine Aktienzuteilung statt.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Brunner, Alfred, genannt Fredy, von St. Gallen und Hinwil, in St. Gallen, Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Burkhard, Lynn, von Sumiswald, in Romanshorn, Mitglied des Verwaltungsrates, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Müller, Dieter, von Tägerwilen, in Uster, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Ziegler, Markus, von Schönholzerswilen, in Wiesendangen, Mitglied des Verwaltungsrates, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Delegierter, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Trüb, Thomas, von Maur, in Andelfingen, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Dollinger, Georg Carlos, von Wigoltingen, in Arbon, Mitglied des Verwaltungsrates, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Hungerbühler, Richard, von Sommeri, in Amriswil, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Schenk, Rosmarie, von Weinfelden, in Uzwil, mit Kollektivprokura zu zweien [bisher: Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivprokura zu zweien];
Studer, Willi, von Langnau im Emmental, in Frauenfeld, mit Kollektivprokura zu zweien [bisher: Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivprokura zu zweien].