Informazioni su Claude Müller
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùRisultati per il nome Claude Müller
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Claude Müller
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1006075088, Ufficio del registro di commercio Giura, (670)
Fondation du stand de tir, à Courrendlin, CHE-110.389.295, fondation (No. FOSC 39 du 24.02.2023, Publ. 1005687494).
Personne(s) et signature(s) radiée(s):
Brossard, Christiane, de Saignelégier, à Courrendlin, membre et secrétaire du conseil de fondation, avec signature collective à deux avec le président;
Müller, Claude, de Matzendorf, à Courrendlin, membre, avec signature collective à deux avec le président.
Inscription ou modification de personne(s):
Montavon, Gérard, de Boécourt, à Courroux, membre et secrétaire du conseil de fondation, avec signature collective à deux avec le président;
Rérat, Ana Maria Monica, de Fahy, à Courrendlin, membre du conseil de fondation, avec signature collective à deux avec le président.
Numero di pubblicazione: HR02-1004677395, Ufficio del registro di commercio Giura, (670)
Warob, Müller et Bürgin S.A., à Courrendlin, CHE-101.351.827, société anonyme (No. FOSC 228 du 23.11.2011, p.0, Publ. 6428816).
Nouvelle raison sociale:
Warob, Müller et Bürgin S.A. en liquidation.
Nouvelle adresse:
c/o Claude Müller, Rue de la Colline 3, 2830 Courrendlin. Suivant procès-verbal authentique de son assemblée générale du 09.07.2019, la société a décidé sa dissolution.
Personne(s) et signature(s) radiée(s):
Eschmann, Jean-Louis, de Vellerat, à Courrendlin, vice-président, avec signature collective à deux;
Müller-Gisiger, Michèle, de Matzendorf, à Courrendlin, avec signature collective à deux.
Inscription ou modification de personne(s):
Müller, Claude, de Matzendorf, à Courrendlin, président du conseil d'administration, liquidateur, avec signature individuelle [précédemment: président, avec signature individuelle].
Numero di pubblicazione: 5881672, Ufficio del registro di commercio Giura, (670)
Fondation du stand de tir, à Courrendlin, CH-670.7.000.952-6, Fondation (FOSC no 118 du 23.06.2009, p. 13, publ. 5085912).
Personne et signature radiée:
Stornetta, Enzio, de Sant'Antonino, à Delémont, secrétaire, avec signature collective à deux avec un membre.
Inscription ou modification de personnes:
Rérat, Daniel, de Fahy, à Courrendlin, président, avec signature individuelle [précédemment: avec signature collective à deux];
Brossard, Christiane, de Saignelégier, à Courrendlin, membre et secrétaire, avec signature collective à deux avec le président;
Brusatin, Dario, d'Italie, à Courroux, membre, avec signature collective à deux avec le président [précédemment: avec signature collective à deux avec le président ou le secrétaire];
Müller, Claude, de Matzendorf, à Courrendlin, membre, avec signature collective à deux avec le président [précédemment: avec signature collective à deux avec le président ou le secrétaire];
Rottet, Charles, de Corban, à Courrendlin, membre, avec signature collective à deux avec le président [précédemment: avec signature collective à deux avec le président ou le secrétaire].