Informazioni su Christoph Martin Müller
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Christoph Martin Müller
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005897268, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Loantrade AG, in Zürich, CHE-227.689.872, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 209 vom 27.10.2023, Publ. 1005870218).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Müller, Christoph, von Rüschlikon, in Rüschlikon, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Winterhoff, Andrew Patrick, deutscher Staatsangehöriger, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Ciureanu, Mihai-George, rumänischer Staatsangehöriger, in Wetzikon (ZH), mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Numero di pubblicazione: HR01-1005870218, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Loantrade AG (Loantrade SA), in Zürich, CHE-227.689.872, Baslerstrasse 60, 8048 Zürich, Aktiengesellschaft (Neueintragung).
Statutendatum:
06.10.2023. 20.10.2023. 23.10.2023.
Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt die Betreibung einer Handelsplattform im Internet für den Handel mit Forderungen. Ihre Geschäftsaktivitäten umfassen alle Arten von An- und Verkauf von Forderungen im In- und Ausland, und die Zurverfügungstellung einer Serviceplattform, die Drittparteien die Veräusserung, den Kauf, den Handel und die Verwaltung von allen Arten von Forderungen erlaubt sowie die Zurverfügungstellung von Servicedienstleistungen, die im Zusammenhang mit dem Betrieb der Serviceplattform stehen. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen. Sie kann Patente, Marken, Lizenzen, Herstellungsverfahren und Immaterialgüterrechte erwerben, entwickeln, verwalten und verwerten.
Aktienkapital:
CHF 100'000.00.
Liberierung Aktienkapital:
CHF 50'000.00.
Aktien:
1'000'000 Namenaktien zu CHF 0.10. Die Gesellschaft hat bei der Gründung vom 06.10.2023 ein Kapitalband gemäss näherer Umschreibung in den Statuten beschlossen. Die Gesellschaft hat bei der Gründung vom 23.10.2023 ein bedingtes Aktienkapital gemäss näherer Umschreibung in den Statuten beschlossen.
Publikationsorgan:
SHAB. Die Mitteilungen der Gesellschaft an die Aktionäre erfolgen durch Briefe, Fax, über ein digitales Aktienbuch oder E-Mail an die im Aktienbuch eingetragenen Aktionäre.
Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.
Eingetragene Personen:
Winterhoff, Andrew Patrick, deutscher Staatsangehöriger, in Zürich, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Ciureanu, Mihai-George, rumänischer Staatsangehöriger, in Wetzikon (ZH), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Müller, Christoph, von Rüschlikon, in Rüschlikon, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
sme revision ag (CHE-280.124.638), in Zürich, Revisionsstelle.
Numero di pubblicazione: HR02-1005652526, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Xorex Investa AG, in Zürich, CHE-234.543.044, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 186 vom 24.09.2021, Publ. 1005297866).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Laternser, Clemens Gregor, liechtensteinischer Staatsangehöriger, in Vaduz (LI), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Rheinberger, Adrian Roman, liechtensteinischer Staatsangehöriger, in Schaan (LI), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Müller, Christoph, von Rüschlikon, in Rüschlikon, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift].