Informazioni su Beat Müller
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Beat Müller
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: 3472975, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Avartos AG, in Zumikon, CHE-104.890.380, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 236 vom 04.12.2012, Publ. 6959540).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Müller, Beat, von Solothurn, in Solothurn, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schmied Müller, Katrin, von Solothurn, in Solothurn, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
STM Steuerberatung & Treuhand Mettler AG (CHE-112.363.042), in Zürich, Revisionsstelle [bisher: STM Steuerberatung & Treuhand Mettler AG (CH-020.3.028.727-2)].
Numero di pubblicazione: 3786144, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Avartos AG, bisher in Thalwil, CH-020.3.021.295-6, Unternehmens- und Informationssystemberatung, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 250 vom 27.12.2006, S. 28, Publ. 3697058).
Statutenänderung:
8.11.2006.
Sitz neu:
Küsnacht ZH.
Domizil neu:
Seestrasse 134, 8700 Küsnacht.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Ferax Treuhand, in Zürich, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Müller, Beat, von Solothurn, in Solothurn, Mitglied, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident und Geschäftsführer];
STM Steuerberatung & Treuhand Mettler AG, in Zürich, Revisionsstelle.
Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Artos AG, bisher in Zürich, Unternehmens- und Informationssystemberatung, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 34 vom 19.02.2001, S. 1241).
Statutenänderung:
27.03.2002.
Firma neu:
Avartos AG.
Sitz neu:
Thalwil.
Domizil neu:
Bahnweg 5, 8800 Thalwil.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Bleeker, Jacob, niederländischer Staatsangehöriger, in Würenlingen, Präsident, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Müller, Beat, von Solothurn, in Solothurn, Präsident und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien].