Informazioni su Arun Claude Müller
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Arun Claude Müller
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005344108, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Sozialpädagogische Wohngruppe Zürcher Oberland, in Uster, CHE-109.200.474, Verein (SHAB Nr. 126 vom 02.07.2020, Publ. 1004926221).
Statutenänderung:
02.06.2021. [Die publikationspflichtigen Tatsachen haben keine Änderung erfahren.].
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Müller, Arun Claude, von Frauenfeld, in Uster, Co-Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Vizepräsident des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Zbinden, Christine, von Schwarzenburg, in Uster, Co-Präsidentin, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung];
Baumgartner Wegmüller, Monika, von Kirchberg (SG), in Freienstein-Teufen, Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Braun Szokody, Anna, von Hinwil, in Uster, Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Graf, Rolf, von Oberdiessbach, in Uster, Mitglied des Vorstandes, Quästor, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Vorstandes, Quästor, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten oder dem Vizepräsidenten];
Reukauf, Dr. Wolf, deutscher Staatsangehöriger, in Uster, Mitglied des Vorstandes, Aktuar, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Vorstandes, Aktuar, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten oder dem Vizepräsidenten];
Strucken, Walter, von Zürich, in Uster, Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Numero di pubblicazione: HR02-1004737573, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Sozialpädagogische Wohngruppe Zürcher Oberland, in Uster, CHE-109.200.474, Verein (SHAB Nr. 224 vom 19.11.2018, Publ. 1004500185).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Baumgartner, Marion, von Zürich, in Bubikon, Vizepräsidentin des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Zimmermann, Wilhelm, von Vilters-Wangs, in Zug, Mitglied des Vorstandes, Quästor, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten oder dem Vizepräsidenten.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Müller, Arun Claude, von Frauenfeld, in Uster, Vizepräsident des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung];
Graf, Rolf, von Oberdiessbach, in Uster, Mitglied des Vorstandes, Quästor, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten oder dem Vizepräsidenten.
Numero di pubblicazione: HR01-1004491933, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Sozialpädagogische Wohngruppe Zürcher Oberland, in Uster, CHE-134.436.258, Bankstrasse 41, 8610 Uster, Verein (Neueintragung).
Statutendatum:
06.06.2018.
Zweck:
Zweck des Vereins ist die Unterstützung von Jugendlichen und jungen Erwachsenen, die sich in einer schwierigen Lebenslage befinden, mit fachspezifischer Betreuung und Begleitung. Der Verein führt zu diesem Zweck eine oder mehrere sozialpädagogische Wohngruppen. Der Verein kann zur Erreichung seines Zweckes die notwendigen Handlungen vornehmen. Der Verein kann Liegenschaften erwerben, mieten, verwalten und veräussern.
Mittel:
Mitgliederbeiträge;
Beiträge vom Bund, dem Kanton Zürich und der Gemeinden;
Beiträge und Spenden;
von Jugendlichen und deren Versorgern zu bezahlenden Kostgelder.
Eingetragene Personen:
Strucken, Walter, von Zürich, in Uster, Präsident des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Baumgartner, Marion, von Zürich, in Bubikon, Vizepräsidentin des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Reukauf, Dr. Wolf, deutscher Staatsangehöriger, in Uster, Mitglied des Vorstandes, Aktuar, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten oder dem Vizepräsidenten;
Zimmermann, Wilhelm, von Vilters-Wangs, in Zug, Mitglied des Vorstandes, Quästor, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten oder dem Vizepräsidenten;
Müller, Arun Claude, von Frauenfeld, in Uster, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung;
Quissac, Cheryl, von Oberembrach, in Amlikon-Bissegg, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung;
Rossier, Jean François, von Gurmels, in Uster, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung.