Informazioni su Alex Müller
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùRisultati per il nome Alex Müller
Ultimi comunicati FUSC: Alex Müller
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR01-1005831128, Ufficio del registro di commercio San Gallo, (320)
mandatus gmbh, in St. Gallen, CHE-482.973.856, St.Leonhard-Strasse 45, 9000 St. Gallen, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Neueintragung).
Statutendatum:
28.08.2023.
Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt die Übernahme von Mandaten und Dienstleistungen in den Bereichen der Geschäftsführung, Gemeinwesensberatung, Projektleitung, Prozessmoderation, Verwaltungssupport sowie Raumplanung und Baurecht. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im ln- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im ln- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im ln- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen. Sie kann Grundstücke, Immaterialgüterrechte und Lizenzen aller Art erwerben, verwalten, belasten und veräussern.
Stammkapital:
CHF 20'000.00. Nebenleistungspflichten, Vorhand-, Vorkaufs- oder Kaufsrechte gemäss näherer Umschreibung in den Statuten.
Publikationsorgan:
SHAB. Die Mitteilungen der Geschäftsführung an die Gesellschafter erfolgen schriftlich oder per E-Mail. Gemäss Erklärung der Geschäftsführung vom 28.08.2023 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Eingetragene Personen:
Müller, Alex, von Mosnang, in St. Gallen, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 150 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Müller-Käser, Iris, von Dürrenroth, in St. Gallen, Gesellschafterin, mit Einzelunterschrift, mit 50 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Numero di pubblicazione: HR02-1005791354, Ufficio del registro di commercio San Gallo, (320)
Strittmatter Partner AG, in St. Gallen, CHE-105.961.315, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 69 vom 11.04.2023, Publ. 1005720600).
Firma neu:
Strittmatter Partner AG in Liquidation.
Vinkulierung neu:
[Die Beschränkung der Übertragbarkeit der Namenaktien ist im Sinne von Art. 685a Abs. 3 OR aufgehoben.]. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Generalversammlung vom 30.06.2023 aufgelöst.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bodenmann, Balz, von Urnäsch, in Herisau, Präsident des Verwaltungsrates, Liquidator, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Bodenmann, Balz Reto, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Müller, Alex, von Mosnang, in St. Gallen, Vizepräsident des Verwaltungsrates, Liquidator, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Bétrisey, Karin, von Neckertal, in Kesswil, Mitglied des Verwaltungsrates, Liquidatorin, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Bétrisey, Karin Andrea, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Woodtli, Hans Peter, von Rothrist, in Stettfurt, Mitglied des Verwaltungsrates, Liquidator, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Numero di pubblicazione: 3718058, Ufficio del registro di commercio San Gallo, (320)
Strittmatter Partner AG, in St. Gallen, CH-320.3.020.583-6, Betrieb eines Büros für Raumplanung usw. Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 62 vom 31.03.2005, S. 12, Publ. 2769322).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Strittmatter, Pierre, von Böbikon, in Kronbühl (Wittenbach), Präsident, ohne Zeichnungsberechtigung;
Strittmatter, Margrith, von Böbikon, in Kronbühl (Wittenbach), Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Woodtli, Hans Peter, von Rothrist, in Stettfurt, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Vizepräsident];
Müller, Alex, von Mosnang, in St. Gallen, Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied];
Meier, Armin, von Mosnang, in Gossau SG, Mitglied und Sekretär, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied].