Informazioni su Markus Mühlethaler
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Markus Mühlethaler
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: 2250963, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Lükon Thermal Solutions AG, in Täuffelen, CHE-109.097.443, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 129 vom 08.07.2014, Publ. 1600053).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Heilmann, Peter Franz, deutscher Staatsangehöriger, in Täuffelen, mit Kollektivprokura zu zweien;
Schmid, Roland, von Reichenbach im Kandertal, in Treiten, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Schönmann, Thomas, von Niederbipp, in Lyss, mit Kollektivprokura zu zweien;
Weyeneth, Michael, von Biel/Bienne, in Port, mit Kollektivprokura zu zweien;
Mühlethaler, Markus, genannt Mark, von Bleienbach, in Schwadernau, mit Kollektivprokura zu zweien.
Numero di pubblicazione: 1405327, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Lükon Thermal Solutions AG, in Täuffelen, CHE-109.097.443, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 4 vom 08.01.2014, Publ. 1270039).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Mühlethaler, Markus, genannt Mark, von Bleienbach, in Schwadernau, mit Kollektivprokura zu zweien.
Numero di pubblicazione: 5394790, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Pharma CleanProcess GmbH, in Schwadernau, CH-073.4.018.078-3, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 159 vom 20.08.2007, S. 4, Publ. 4072474).
Statutenänderung:
02.12.2009.
Firma neu:
Pharma CleanProcess GmbH in Liquidation.
Zweck neu:
Zweck der Gesellschaft ist die Entwicklung und die Herstellung von sowie der Handel mit Maschinen für die Pharma-, Lebensmittel- und Chemieindustrie sowie die Erbringung der damit zusammenhängenden Dienstleistungen. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen in der Schweiz und im Ausland errichten, sich an anderen Unternehmungen des In- und Auslandes beteiligen, sich mit solchen zusammenschliessen oder verwandte Unternehmungen erwerben, sowie alle Verträge abschliessen, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern oder direkt oder indirekt damit im Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann auch Grundstücke und Liegenschaften erwerben, verwalten und veräussern. Gemäss Erklärung der Geschäftsführung vom 02.12.2009 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 02.12.2009 aufgelöst.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Mühlethaler, Markus, von Bleienbach, in Schwadernau, Gesellschafter, Geschäftsführer und Liquidator, mit Einzelunterschrift als Liquidator, mit einem Stammanteil von CHF 19'000.00 [bisher: Gesellschafter und Geschäftsführer mit Einzelunterschrift].