Informazioni su Dominic Mucha
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Dominic Mucha
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: 1557591, Ufficio del registro di commercio Soletta, (241)
Tramondi Werbung AG, in Hägendorf, CHE-107.538.838, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 242 vom 13.12.2011, Publ. 6455732).
Statutenänderung:
10.06.2014.
Fusion:
Übernahme der Aktiven und Passiven der 'Tramondi Sport AG', in Hägendorf (CHE-107.543.584), gemäss Fusionsvertrag vom 10.06.2014 und Bilanz per 31.12.2013. Aktiven von CHF 2'843'118.78 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 1'467'111.49 gehen auf die übernehmende Gesellschaft über. Da dieselben Aktionäre sämtliche Aktien der an der Fusion beteiligten Gesellschaften halten, findet weder eine Kapitalerhöhung noch eine Aktienzuteilung statt.
Firma neu:
Tramondi Sport + Werbung AG.
Zweck neu:
Erbringen von Dienstleistungen auf dem Gebiet der Werbung und des Sports sowie Handel mit Waren aller Art, insbesondere mit Werbeartikeln. Kann sich an Unternehmen gleicher oder ähnlicher Art beteiligen, Lizenzen, Patente und andere immaterielle Werte sowie Grundeigentum erwerben, verwalten, vermitteln und veräussern, ferner Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und überhaupt alle Geschäfte tätigen, die mit dem Zweck der Gesellschaft zusammenhängen oder diesen zu fördern geeignet sind.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Mucha, Dominic, von Wuppenau, in Sissach, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates und Geschäftsführer mit Einzelunterschrift].
Numero di pubblicazione: 6738612, Ufficio del registro di commercio Soletta, (241)
Tramondi Büro AG, in Hägendorf, CH-249.3.001.414-2, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 242 vom 13.12.2011, S. 0, Publ. 6455726).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Mucha, Hans Peter, deutscher Staatsangehöriger, in Hägendorf, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Mucha, Dominic, von Wuppenau, in Sissach, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Mucha, Nicola Luca, von Wuppenau, in Olten, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Mucha, Manuel, von Wuppenau, in Langenthal, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Mucha-Schönbucher, Barbara, von Wuppenau, in Hägendorf, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Willa, Stéphane, von Leuk, in Seengen, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Furter, Christa Ingrid, österreichische Staatsangehörige, in Erlinsbach AG, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Burkhardt, Remo, von Härkingen, in Wangen bei Olten, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates und Geschäftsführer mit Einzelunterschrift].
Numero di pubblicazione: 6455732, Ufficio del registro di commercio Soletta, (241)
Tramondi Werbung AG, in Hägendorf, CH-249.3.001.610-1, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 26 vom 08.02.2010, S. 18, Publ. 5483334).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Mucha, Werner, deutscher Staatsangehöriger, in Friedrichshafen (D), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Mucha, Hans Peter, deutscher Staatsangehöriger, in Hägendorf, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident des Verwaltungsrates und Geschäftsführer mit Einzelunterschrift];
Mucha, Manuel, von Wuppenau, in Langenthal, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: in Olten];
Mucha, Dominic, von Wuppenau, in Sissach, Mitglied des Verwaltungsrates und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates mit Einzelunterschrift];
Mucha-Schönbucher, Barbara, von Wuppenau, in Hägendorf, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates mit Einzelunterschrift].