Informazioni su Philippe Mosimann
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Philippe Mosimann
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: 4041009, Ufficio del registro di commercio Svitto, (130)
Christof Fischer Kälte-Klima AG, in Altendorf, CHE-113.037.898, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 103 vom 30.05.2014, Publ. 1529173).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Berry, Rico, von Grüsch, in Landquart, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Mosimann, Philippe, von Buchholterberg, in Erschwil, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: 7116214, Ufficio del registro di commercio Basilea Campagna, (280)
Paulus Schweiz AG, in Aesch BL, CH-280.3.914.612-1, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 170 vom 03.09.2012, Publ. 6832404).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Boczek, Steffen, deutscher Staatsangehöriger, in Steinen (DE), mit Kollektivprokura zu zweien;
Maurer, Lionel, französischer Staatsangehöriger, in Eschentzwiller (FR), mit Kollektivprokura zu zweien;
Mosimann, Philippe, von Buchholterberg, in Duggingen, mit Kollektivprokura zu zweien.
Numero di pubblicazione: 4579082, Ufficio del registro di commercio Basilea Campagna, (280)
Carrier ECR Schweiz AG, in Aesch BL, CH-280.3.914.612-1, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 4 vom 08.01.2008, S. 6, Publ. 4276670).
Statutenänderung:
9.07.2008.
Firma neu:
CARRIER ECR SCHWEIZ AG.
Uebersetzungen der Firma neu:
(CARRIER ECR SWITZERLAND LTD) (CARRIER ECR SUISSE SA).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Rüegg, Ernst, von Winterthur, in Aesch BL, mit Kollektivprokura zu zweien;
Monneron, Gilbert, von Murist, in Villars-sur-Glâne, Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Weber, Niklaus, von Basel und Schänis, in Liestal, Delegierter des Verwaltungsrates und Sekretär, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Sterckx, Yves, belgischer Staatsangehöriger, in Basel, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Claassen, Pim, niederländischer Staatsangehöriger, in Blaricum (NL), Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Löw, Eduard, von Basel, in Hofstetten SO, Delegierter des Verwaltungsrates und Sekretär, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Boczek, Steffen, deutscher Staatsangehöriger, in Steinen (DE), mit Kollektivprokura zu zweien;
Maurer, Lionel, französischer Staatsangehöriger, in Eschentzwiller (FR), mit Kollektivprokura zu zweien;
Mosimann, Philippe, von Buchholterberg, in Duggingen, mit Kollektivprokura zu zweien.